DORADOR CESAR MANUEL
Informe ejecutivo de DORADOR CESAR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DORADOR CESAR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERGASUR RIUDOMS SL | Administrador Solidario | 11/07/2017 | |
INGASUR 95 RIUDOMS SL | Apoderado | 09/03/2017 | |
INVERGASUR RIUDOMS SL | Apoderado | 09/03/2017 |
VINCULACIONES DE DORADOR CESAR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DORADOR CESAR MANUEL
Empresa: INGASUR 95 RIUDOMS SL
Administrador Solidario
- Dorador Cesar Manuel
- Quintas Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2893 , F 222, S 8, H T 39345, I/A 7 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-43
Empresa: INVERGASUR RIUDOMS SL
Administrador Solidario
- Dorador Cesar Manuel
- Quintas Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 204, S 8, H T 11078, I/A 14 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-43
Empresa: INGASUR 95 RIUDOMS SL
Administrador Solidario
- Dorador Cesar Manuel
- Quintas Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2893 , F 22, S 8, H T 39345, I/A 6 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-43
Empresa: INVERGASUR RIUDOMS SL
Apoderado
- Dorador Cesar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 199, S 8, H T 11078, I/A 13 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-43
Empresa: INGASUR 95 RIUDOMS SL
Apoderado
- Dorador Cesar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2893 , F 17, S 8, H T 39345, I/A 5 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-43
Empresa: INVERGASUR RIUDOMS SL
Administrador Solidario
- Dorador Cesar Manuel
- Quintas Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1111 , F 114, S 8, H T 11078, I/A 10 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-43
Empresa: PREINSMAN SRL
Administrador Solidario
- Dorador Cesar Manuel
- Quintas Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1923 , F 32, S 8, H T 27668, I/A 6 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-43
Empresa: INGASUR 95 RIUDOMS SL
Administrador Solidario
- Dorador Cesar Manuel
- Quintas Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 115, S 8, H T 39345, I/A 2 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-43
Información de DORADOR CESAR MANUEL
Mostramos los datos de DORADOR CESAR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DORADOR CESAR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos