QUINTANO LOPEZ FERNANDO
Informe ejecutivo de QUINTANO LOPEZ FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE QUINTANO LOPEZ FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONBAKE INVESTMENT I SL | Apoderado | 13/06/2018 |
VINCULACIONES DE QUINTANO LOPEZ FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUINTANO LOPEZ FERNANDO
Empresa: DENWOOD INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Artajona Ripa Marta
- Iturain Elizalde Francisco Javier
- Quintano Lopez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37016 , F 52, S 8, H M 661329, I/A 9 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL PANASA SL
Apoderado
- Artajona Ripa Marta
- Artajona Ripa Marta
- Artajona Ripa Marta
- Escobar Fior Pablo
- Fonts Cavestany Juan-bosco
- Ibarrola Lopez Miguel Antonio
- Iturain Elizalde Javier
- Iturain Elizalde Javier
- Pardinas Sanz Jose Ramon
- Quintano Lopez Fernando
- Rodriguez Gonzalez Marta
- San Miguel Inza Francisco Javier
- Urueña Centeno Fernando
Auditor de Cuentas Consolidado
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1907 , F 23, S 8, H NA 31036, I/A 53 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-31
Empresa: DAMPIER INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Artajona Ripa Marta
- Iturain Elizalde Francisco Javier
- Quintano Lopez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36607 , F 28, S 8, H M 656923, I/A 8 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-28
Empresa: BELLSOLA SA
Apoderado
- Artajona Ripa Marta
- Iturain Elizalde Francisco Javier
- Iturriaga Alcalde Jose Jaime
- Quintano Lopez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36977 , F 68, S 8, H M 333139, I/A 11 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-28
Empresa: K2 WORLD BAKERY INVESTMENT I SL
Apoderado
- Artajona Ripa Marta
- Iturain Elizalde Francisco Javier
- Quintano Lopez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37673 , F 81, S 8, H M 648582, I/A 8 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-28
Empresa: BERLYS CORPORACION ALIMENTARIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 51, S 8, H NA 1278, I/A 143 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-31
Empresa: UNION PANADERA DE LA RIBERA SL
Administrador Mancomunado
Apoderado Mancomunado
- Almonacid Gonzalez Juan Pablo
- Azpilicueta Aramendia Francisco Javier
- De Miguel Ichaso Francisco Javier
- Del Olmo Mendez Sebastian
- Iraizoz Zubeldia Jose Antonio
- Irañeta Azagra Miguel Angel
- Iturain Elizalde Javier
- Munarriz Desojo Enrique
- Quintano Lopez Fernando
- Urdiroz Larrañeta Juan Pedro
- Uriarte Taberna Jacobo
Apoderado
- Alexandre Royo Pedro
- Almonacid Gonzalez Juan Pablo
- Almonacid Gonzalez Juan Pablo
- Amatrian Artieda Felix Jesus
- Azpilicueta Aramendia Francisco Javier
- Del Olmo Mendez Sebastian
- Del Olmo Mendez Sebastian
- Iturain Elizalde Francisco Javier
- Iturain Elizalde Javier
- Lopez Palancar Enrique Mariano
- Taberna Ruiz Jose Leon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498 , F 74, S 8, H NA 5905, I/A 44 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-31
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL PANASA SL
Apoderado
- Artajona Ripa Marta
- Duran De Rivacoba Maria Esperanza
- Escobar Fior Pablo
- Irañeta Azagra Miguel Angel
- Iturain Elizalde Javier
- Muñoz Lopez Julio
- Pardinas Sanz Jose Ramon
- Quintano Lopez Fernando
- Redondo Sanchez De Ron Carlos
- Rodriguez Gonzalez Marta
- San Miguel Inza Francisco Javier
- Urueña Centeno Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612 , F 41, S 8, H NA 31036, I/A 35 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-31
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL PANASA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612 , F 41, S 8, H NA 31036, I/A 35 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-31
Empresa: BERLYS CORPORACION ALIMENTARIA SA
Apoderado
- Almonacid Gonzalez Juan Pablo
- Almonacid Gonzalez Juan Pablo
- Almonacid Gonzalez Juan Pablo
- Almonacid Gonzalez Juan Pablo
- Amatriain Artieda Felix
- Amatriain Artieda Felix
- Amatrian Artieda Felix Jesus
- Artajona Ripa Marta
- Ataun Armendariz Jose Alberto
- Ataun Armendariz Jose Alberto
- Azpilicueta Aramendia Francisco Javier
- Azpilicueta Aramendia Francisco Javier
- Azpilicueta Aramendia Francisco Javier
- Borrego Amador Adolfo Jesus
- Borrego Amador Adolfo Jesus
- Buelga Menendez David
- Buelga Menendez David
- Cabrera Gomez Miguel
- Cabrera Gomez Miguel
- Cabrero Martin Angel
- Cabrero Martin Angel
- Canalejo Lasarte Santiago
- Canalejo Lasarte Santiago
- Canalejo Lasarte Santiago
- Cantarero Garcia Maria Pilar
- Cantarero Garcia Maria Pilar
- De Miguel Ichaso Francisco Javier
- De Miguel Ichaso Francisco Javier
- Del Olmo Mendez Sebastian
- Del Olmo Mendez Sebastian
- Del Olmo Mendez Sebastian
- Espadas Sucunza Javier
- Espadas Sucunza Javier
- Fernandez Pericas Natalia
- Fernandez Pericas Natalia
- Fernandez Retamosa Juan Carlos
- Fernandez Retamosa Juan Carlos
- Franquet Casas Juan Carlos
- Franquet Casas Juan Carlos
- Grueso Espada Felipe Angel
- Grueso Espada Felipe Angel
- Gutierrez Marco Juan Pedro
- Gutierrez Marco Juan Pedro
- Iraizoz Zubeldia Jose Antonio
- Iraizoz Zubeldia Jose Antonio
- Irañeta Azagra Miguel Angel
- Irañeta Azagra Miguel Angel
- Irañeta Azagra Miguel Angel
- Irañeta Azagra Miguel Angel
- Iturain Elizalde Francisco Javier
- Iturain Elizalde Javier
- Iturain Elizalde Javier
- Iturain Elizalde Javier
- Lloret Borja Consuelo
- Lloret Borja Consuelo
- Lopez Palancar Enrique
- Lopez Palancar Enrique Mariano
- Mainz Petroch Jose Maria
- Mainz Petroch Jose Maria
- Martinez Salvador Hilario
- Martinez Salvador Hilario
- Pardinas Sanz Jose Ramon
- Pardinas Sanz Jose Ramon
- Perez De Villareal Uribe Luis Francisco
- Quintano Lopez Fernando
- Quintano Lopez Fernando
- Quintano Lopez Fernando
- Ramirez Remirez Alfonso Jesus
- Ramirez Remirez Alfonso Jesus
- Redondo Sanchez De Ron Carlos
- Remiro Galdeano Angel Ignacio
- Remiro Galdeano Angel Ignacio
- Rodriguez Gonzalez Marta
- Rodriguez Gonzalez Marta
- Suberviola Suberviola Pilar
- Suberviola Suberviola Pilar
- Taberna Ruiz Jose Leon
- Taberna Ruiz Jose Leon
- Taberna Ruiz Jose Leon
- Taberna Ruiz Jose Leon
- Urdiroz Larrañeta Juan Pedro
- Urdiroz Larrañeta Juan Pedro
- Urdiroz Larrañeta Juan Pedro
- Uriarte Taberna Jacobo
- Uriarte Taberna Jacobo
- Vargas Garcia Javier
- Vargas Garcia Javier
- Zulet Gale Marino
- Zulet Gale Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 48, S 8, H NA 1278, I/A 136 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-31
VER MAS ACTOS
Información de QUINTANO LOPEZ FERNANDO
Mostramos los datos de QUINTANO LOPEZ FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUINTANO LOPEZ FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos