ESCOBAR FIOR PABLO
Informe ejecutivo de ESCOBAR FIOR PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ESCOBAR FIOR PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERALTA INVERSIONES GLOBALES SL | Apoderado Solidario | 09/08/2024 | |
MONBAKE INVESTMENT I SL | Apoderado | 21/08/2018 | |
BERLYS CANARIAS SL | Apoderado Mancomunado | 22/12/2015 | |
BERLYS CANARIAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/01/2015 | |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SA | Apoderado | 12/12/2014 |
VINCULACIONES DE ESCOBAR FIOR PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCOBAR FIOR PABLO
Empresa: PERALTA INVERSIONES GLOBALES SL
Apoderado Solidario
- Escobar Fior Pablo
- Urueña Centeno Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 816364, I/A 8 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-28
Empresa: DENWOOD INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Escobar Fior Pablo
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37016 , F 51, S 8, H M 661329, I/A 8 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL PANASA SL
Apoderado
- Artajona Ripa Marta
- Artajona Ripa Marta
- Artajona Ripa Marta
- Escobar Fior Pablo
- Fonts Cavestany Juan-bosco
- Ibarrola Lopez Miguel Antonio
- Iturain Elizalde Javier
- Iturain Elizalde Javier
- Pardinas Sanz Jose Ramon
- Quintano Lopez Fernando
- Rodriguez Gonzalez Marta
- San Miguel Inza Francisco Javier
- Urueña Centeno Fernando
Auditor de Cuentas Consolidado
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1907 , F 23, S 8, H NA 31036, I/A 53 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-31
Empresa: BELLSOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36977 , F 71, S 8, H M 333139, I/A 14 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-28
Empresa: MONBAKE INVESTMENT II SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Escobar Fior Pablo
- Rodriguez Gonzalez Marta
- San Miguel Inza Francisco Javier
- Sole Fornells Jordi
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36607 , F 29, S 8, H M 656923, I/A 11 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-28
Empresa: MONBAKE INVESTMENT I SL
Apoderado
- Escobar Fior Pablo
- Urueña Centeno Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37673 , F 83, S 8, H M 648582, I/A 14 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-28
Empresa: BERLYPAN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 93, S 8, H C 16416, I/A 25 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-15
Empresa: BERLYS CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3416 , F 80, S 8, H TF 56375, I/A 5 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-38
Empresa: BERLYS CORPORACION ALIMENTARIA SA
Apoderado
- Escobar Fior Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 51, S 8, H NA 1278, I/A 143 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-31
Empresa: BERLYS CORPORACION ALIMENTARIA SA
Apoderado
- Escobar Fior Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 49, S 8, H NA 1278, I/A 139 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-31
VER MAS ACTOS
Información de ESCOBAR FIOR PABLO
Mostramos los datos de ESCOBAR FIOR PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCOBAR FIOR PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos