QUINTANAL PIÑERA ANA
Informe ejecutivo de QUINTANAL PIÑERA ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE QUINTANAL PIÑERA ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DURO FELGUERA CALDERERIA PESADA SA | Apoderado Solidario | 08/10/2018 | 28/03/2019 |
DURO FELGUERA CALDERERIA PESADA SA | Apoderado Mancomunado | 08/10/2018 | 28/03/2019 |
DF OPERACIONES Y MONTAJES SA | Apoderado Solidario | 22/10/2018 | 26/03/2019 |
DF OPERACIONES Y MONTAJES SA | Apoderado Mancomunado | 22/10/2018 | 26/03/2019 |
DF MOMPRESA SA | Apoderado Solidario | 01/10/2018 | 25/03/2019 |
DF MOMPRESA SA | Apoderado Mancomunado | 01/10/2018 | 25/03/2019 |
DURO FELGUERA SA | Apoderado Solidario | 01/10/2018 | 25/03/2019 |
DURO FELGUERA SA | Apoderado Mancomunado | 01/10/2018 | 25/03/2019 |
VINCULACIONES DE QUINTANAL PIÑERA ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUINTANAL PIÑERA ANA
Empresa: DURO FELGUERA CALDERERIA PESADA SA
Apoderado Mancomunado
- Cuevas De Miguel Jose Carlos
- Quintanal Piñera Ana
Apoderado Solidario
- Cuevas De Miguel Jose Carlos
- Herrero Rodriguez Juan Jose
- Quintanal Piñera Ana
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3148 , F 105, S 8, H AS 1236, I/A 108 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-33
Empresa: DF OPERACIONES Y MONTAJES SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4322 , F 30, S 8, H AS 25778, I/A 78 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-33
Empresa: DF MOMPRESA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3963 , F 20, S 8, H AS 1736, I/A 112 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-33
Empresa: DURO FELGUERA SA
Apoderado Mancomunado
- Cuevas De Miguel Jose Carlos
- Deza Gordo Luis Maria
- Quintanal Piñera Ana
Apoderado Solidario
- Cuevas De Miguel Jose Carlos
- Deza Gordo Luis Maria
- Quintanal Piñera Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4309 , F 100, S 8, H AS 14658, I/A 289 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-33
Empresa: DF OPERACIONES Y MONTAJES SA
Apoderado Mancomunado
- Quintanal Piñera Ana
Apoderado Solidario
- Quintanal Piñera Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4322 , F 29, S 8, H AS 25778, I/A 76 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-33
Empresa: DURO FELGUERA CALDERERIA PESADA SA
Apoderado Mancomunado
- Quintanal Piñera Ana
Apoderado Solidario
- Quintanal Piñera Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3148 , F 104, S 8, H AS 1236, I/A 106 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-33
Empresa: DURO FELGUERA SA
Apoderado Mancomunado
- Quintanal Piñera Ana
Apoderado Solidario
- Quintanal Piñera Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4309 , F 95, S 8, H AS 14658, I/A 278 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-33
Empresa: DF MOMPRESA SA
Apoderado Mancomunado
- Quintanal Piñera Ana
Apoderado Solidario
- Quintanal Piñera Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3963 , F 16, S 8, H AS 1736, I/A 106 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-33
Información de QUINTANAL PIÑERA ANA
Mostramos los datos de QUINTANAL PIÑERA ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUINTANAL PIÑERA ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos