DEZA GORDO LUIS MARIA
Informe ejecutivo de DEZA GORDO LUIS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEZA GORDO LUIS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DURO FELGUERA SA | Apoderado Solidario | 09/02/2018 | 25/03/2019 |
DURO FELGUERA SA | Apoderado Mancomunado | 09/02/2018 | 25/03/2019 |
MIERES RAIL SA | Administrador Unico | 14/03/2018 | 16/08/2018 |
VINCULACIONES DE DEZA GORDO LUIS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEZA GORDO LUIS MARIA
Empresa: DURO FELGUERA SA
Apoderado Mancomunado
- Cuevas De Miguel Jose Carlos
- Deza Gordo Luis Maria
- Quintanal Piñera Ana
Apoderado Solidario
- Cuevas De Miguel Jose Carlos
- Deza Gordo Luis Maria
- Quintanal Piñera Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4309 , F 100, S 8, H AS 14658, I/A 289 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-33
Empresa: DURO FELGUERA RAIL SA
Administrador Unico
- Deza Gordo Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4068 , F 47, S 8, H AS 29000, I/A 69 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-33
Empresa: DURO FELGUERA RAIL SA
Administrador Unico
- Deza Gordo Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4068 , F 45, S 8, H AS 29000, I/A 63 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-33
Empresa: DURO FELGUERA SA
Apoderado Mancomunado
- Deza Gordo Luis Maria
Apoderado Solidario
- Deza Gordo Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4237 , F 215, S 8, H AS 14658, I/A 260 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-33
Información de DEZA GORDO LUIS MARIA
Mostramos los datos de DEZA GORDO LUIS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEZA GORDO LUIS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos