PUYUELO MAYOR JESUS
Informe ejecutivo de PUYUELO MAYOR JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PUYUELO MAYOR JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUESTRA PEZERA Y CIA SL | Apoderado Solidario | 04/06/2014 |
VINCULACIONES DE PUYUELO MAYOR JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUYUELO MAYOR JESUS
Empresa: FRESCOFRIO SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Sariñena Inmaculada
- Maestro Mercado Fernando
- Puyuelo Mayor Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2919 , F 198, S 8, H Z 14588, I/A 7 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-50
Empresa: PESCADOS FROMETA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Puyuelo Mayor Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2295 , F 33, S 8, H Z 12256, I/A 10 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-50
Empresa: PESCADOS Y MARISCOS DAMA ZARAGOZA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gil Aznar Joaquin
- Puyuelo Mayor Jesus
- Torralba Gimeno Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2924 , F 103, S 8, H Z 33352, I/A 8 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-50
Empresa: A. M. P. Z. ZARAGOZA SPAIN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gil Aznar Joaquin
- Puyuelo Mayor Jesus
- Torralba Gimeno Jose Maria
Consejero
- Gil Aznar Joaquin
- Puyuelo Mayor Jesus
- Torralba Gimeno Jose Maria
Presidente
Secretario
- Puyuelo Mayor Jesus
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4002 , F 213, S 8, H Z 55666, I/A 4 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-50
Empresa: PESCADOS Y MARISCOS DAMA ZARAGOZA SL
Consejero
- Gil Aznar Joaquin
- Puyuelo Mayor Jesus
- Torralba Gimeno Jose Maria
Presidente
Secretario
- Puyuelo Mayor Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2924 , F 103, S 8, H Z 33352, I/A 6 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-50
Empresa: A. M. P. Z. ZARAGOZA SPAIN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gil Aznar Joaquin
- Puyuelo Mayor Jesus
- Torralba Gimeno Jose Maria
Consejero
- Gil Aznar Joaquin
- Puyuelo Mayor Jesus
- Torralba Gimeno Jose Maria
Presidente
Secretario
- Puyuelo Mayor Jesus
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4002 , F 213, S 8, H Z 55666, I/A 2 (08/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-176-50
Empresa: A. M. P. Z. ZARAGOZA SPAIN SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Aranda España Jose-andres
- Burgos Cuesta Ana-maria
- Cabezas Martin Jose-antonio
- Cantin Muñio Miguel Angel
- Escobar Bentue Felix Santiago
- Garzon German Roberto
- Gil Aznar Joaquin
- Lapuente Rodrigo Alberto Rafael
- Martinez De Nanclares Lerchundi Rodolfo
- Puyuelo Mayor Jesus
- Rodriguez Cabez Sergio
- Sanz Rio Francisco-javier
- Torralba Gimeno Jose Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4002 , F 213, S 8, H Z 55666, I/A 2 (08/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-176-50
Empresa: NUESTRA PEZERA Y CIA SL
Apoderado Solidario
- Gil Aznar Joaquin
- Puyuelo Mayor Jesus
- Torralba Gimeno Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4046 , F 81, S 8, H Z 56753, I/A 2 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-50
Empresa: A. M. P. Z. ZARAGOZA SPAIN SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Aranda España Jose-andres
- Burgos Cuesta Ana-maria
- Cabezas Martin Jose-antonio
- Cantin Muñio Miguel Angel
- Escobar Bentue Felix Santiago
- Garzon German Roberto
- Gil Aznar Joaquin
- Lapuente Rodrigo Alberto Rafael
- Martinez De Nanclares Lerchundi Rodolfo
- Puyuelo Mayor Jesus
- Rodriguez Cabez Sergio
- Sanz Rio Francisco-javier
- Torralba Gimeno Jose Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4002 , F 210, S 8, H Z 55666, I/A 1 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-50
Empresa: PESCADOS Y MARISCOS DAMA ZARAGOZA SL
Consejero
- Gil Aznar Joaquin
- Puyuelo Mayor Jesus
- Torralba Gimeno Jose Maria
Presidente
Secretario
- Puyuelo Mayor Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2924 , F 101, S 8, H Z 33352, I/A 5 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-50
VER MAS ACTOS
Información de PUYUELO MAYOR JESUS
Mostramos los datos de PUYUELO MAYOR JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUYUELO MAYOR JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos