BURGOS CUESTA ANA-MARIA
Informe ejecutivo de BURGOS CUESTA ANA-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BURGOS CUESTA ANA-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARAFISH SL | Administrador Solidario | 17/03/2011 | 17/06/2016 |
PESCADOS HORBA SA | Administrador Solidario | 13/04/2011 | 14/06/2016 |
A. M. P. Z. ZARAGOZA SPAIN SL | Consejero | 22/10/2013 | 08/09/2014 |
VINCULACIONES DE BURGOS CUESTA ANA-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURGOS CUESTA ANA-MARIA
Empresa: ARAFISH SL
Administrador Solidario
- Aranda España Jose-andres
- Burgos Cuesta Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 120, S 8, H Z 2558, I/A 6 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-50
Empresa: PESCADOS HORBA SA
Administrador Solidario
- Aranda España Jose-andres
- Burgos Cuesta Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 213, S 8, H Z 7266, I/A 5 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-50
Empresa: A. M. P. Z. ZARAGOZA SPAIN SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Aranda España Jose-andres
- Burgos Cuesta Ana-maria
- Cabezas Martin Jose-antonio
- Cantin Muñio Miguel Angel
- Escobar Bentue Felix Santiago
- Garzon German Roberto
- Gil Aznar Joaquin
- Lapuente Rodrigo Alberto Rafael
- Martinez De Nanclares Lerchundi Rodolfo
- Puyuelo Mayor Jesus
- Rodriguez Cabez Sergio
- Sanz Rio Francisco-javier
- Torralba Gimeno Jose Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4002 , F 213, S 8, H Z 55666, I/A 2 (08/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-176-50
Empresa: A. M. P. Z. ZARAGOZA SPAIN SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Aranda España Jose-andres
- Burgos Cuesta Ana-maria
- Cabezas Martin Jose-antonio
- Cantin Muñio Miguel Angel
- Escobar Bentue Felix Santiago
- Garzon German Roberto
- Gil Aznar Joaquin
- Lapuente Rodrigo Alberto Rafael
- Martinez De Nanclares Lerchundi Rodolfo
- Puyuelo Mayor Jesus
- Rodriguez Cabez Sergio
- Sanz Rio Francisco-javier
- Torralba Gimeno Jose Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4002 , F 210, S 8, H Z 55666, I/A 1 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-50
Empresa: PESCADOS HORBA SA
Administrador Solidario
- Aranda España Jose-andres
- Burgos Cuesta Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 213, S 8, H Z 7266, I/A 4 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-50
Empresa: ARAFISH SL
Administrador Solidario
- Aranda España Jose-andres
- Burgos Cuesta Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 119, S 8, H Z 2558, I/A 4 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-50
Información de BURGOS CUESTA ANA-MARIA
Mostramos los datos de BURGOS CUESTA ANA-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURGOS CUESTA ANA-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos