PUSTETTO FILIPPO
Informe ejecutivo de PUSTETTO FILIPPO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUSTETTO FILIPPO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAFILO ESPAÑA SL | Apoderado | 13/12/2013 | 16/02/2015 |
SAFILO ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2012 | 13/12/2013 |
SAFILO ESPAÑA SL | Apoderado | 10/01/2012 | 13/12/2012 |
SAFILO ESPAÑA SL | Apoderado | 01/04/2011 | 13/12/2012 |
SAFILO ESPAÑA SL | Apoderado | 07/06/2010 | 01/04/2011 |
SAFILO ESPAÑA SL | Apoderado | 23/03/2009 | 07/06/2010 |
VINCULACIONES DE PUSTETTO FILIPPO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUSTETTO FILIPPO
Empresa: SAFILO ESPAÑA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27285 , F 222, S 8, H M 290664, I/A 47 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-28
Empresa: SAFILO ESPAÑA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27285 , F 220, S 8, H M 290664, I/A 42 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Empresa: SAFILO ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Busato Andrea
- Giannelli Vincenzo
- Moericke Thomas
- Muñoz Jimenez Ignacio
- Pustetto Filippo
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27285 , F 220, S 8, H M 290664, I/A 42 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Empresa: SAFILO ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Busato Andrea
- Giannelli Vincenzo
- Moericke Thomas
- Muñoz Jimenez Ignacio
- Pustetto Filippo
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27285 , F 217, S 8, H M 290664, I/A 39 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
Empresa: SAFILO ESPAÑA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27285 , F 217, S 8, H M 290664, I/A 39 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
Empresa: SAFILO ESPAÑA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27285 , F 214, S 8, H M 290664, I/A 35 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-28
Empresa: SAFILO ESPAÑA SL
Apoderado
- Moericke Thomas
- Muñoz Jimenez Ignacio
- Pesce Giovanni
- Pustetto Filippo
- Tagliapietra Francesco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27285 , F 213, S 8, H M 290664, I/A 32 (01/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-28
Empresa: SAFILO ESPAÑA SL
Apoderado
- Muñoz Jimenez Ignacio
- Pesce Giovanni
- Pustetto Filippo
- Tagliapietra Francesco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27285 , F 213, S 8, H M 290664, I/A 32 (01/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-28
Empresa: SAFILO ESPAÑA SL
Apoderado
- Muñoz Jimenez Ignacio
- Pesce Giovanni
- Pustetto Filippo
- Tagliapietra Francesco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27285 , F 210, S 8, H M 290664, I/A 28 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-28
Empresa: SAFILO ESPAÑA SL
Apoderado
- Materassi Giovanni
- Muñoz Jimenez Ignacio
- Pustetto Filippo
- Tagliapietra Francesco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27285 , F 210, S 8, H M 290664, I/A 28 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-28
VER MAS ACTOS
Información de PUSTETTO FILIPPO
Mostramos los datos de PUSTETTO FILIPPO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUSTETTO FILIPPO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos