BUSATO ANDREA
Informe ejecutivo de BUSATO ANDREA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BUSATO ANDREA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAFILO ESPAÑA SL | Apoderado | 13/12/2013 | 16/02/2015 |
SAFILO ESPAÑA SL | Presidente | 13/12/2012 | 04/08/2014 |
SAFILO ESPAÑA SL | Consejero | 13/12/2012 | 04/08/2014 |
SAFILO ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2012 | 13/12/2013 |
VINCULACIONES DE BUSATO ANDREA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUSATO ANDREA
Empresa: SAFILO ESPAÑA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27285 , F 222, S 8, H M 290664, I/A 47 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-28
Empresa: SAFILO ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27285 , F 221, S 8, H M 290664, I/A 44 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-28
Empresa: SAFILO ESPAÑA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27285 , F 220, S 8, H M 290664, I/A 42 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Empresa: SAFILO ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27285 , F 220, S 8, H M 290664, I/A 42 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Empresa: SAFILO ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27285 , F 219, S 8, H M 290664, I/A 41 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-28
Empresa: SAFILO ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27285 , F 217, S 8, H M 290664, I/A 39 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
Empresa: SAFILO ESPAÑA SL
Consejero
- Busato Andrea
- Giannelli Vincenzo
Presidente
- Busato Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27285 , F 217, S 8, H M 290664, I/A 38 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
Información de BUSATO ANDREA
Mostramos los datos de BUSATO ANDREA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUSATO ANDREA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos