PULGAR RECHE JOSE GABRIEL
Informe ejecutivo de PULGAR RECHE JOSE GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PULGAR RECHE JOSE GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILA SERVEI 2000 SL | Apoderado Solidario | 08/02/2011 | 04/05/2018 |
K. B. H. KLINKER PROMOCIONES SL | Apoderado Solidario | 23/02/2011 | 04/05/2018 |
ARTINATTI PROMO SL | Apoderado Solidario | 16/02/2011 | 21/12/2012 |
VINCULACIONES DE PULGAR RECHE JOSE GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PULGAR RECHE JOSE GABRIEL
Empresa: K. B. H. KLINKER PROMOCIONES SL
Apoderado Solidario
- Pulgar Reche Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603 , F 194, S 8, H T 21066, I/A 9 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-43
Empresa: VILA SERVEI 2000 SL
Apoderado Solidario
- Pulgar Reche Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 144, S 8, H T 12261, I/A 12 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-43
Empresa: K. B. H. KLINKER PROMOCIONES SL
Apoderado Solidario
- Panades Gomez Olga
- Pulgar Reche Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603 , F 192, S 8, H T 21066, I/A 7 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-43
Empresa: ARTINATTI PROMO SL
Apoderado Solidario
- Panades Gomez Olga
- Pulgar Reche Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 66, S 8, H T 39365, I/A 4 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-43
Empresa: VILA SERVEI 2000 SL
Apoderado Solidario
- Panades Gomez Olga
- Pulgar Reche Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 142, S 8, H T 12261, I/A 11 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-43
Información de PULGAR RECHE JOSE GABRIEL
Mostramos los datos de PULGAR RECHE JOSE GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PULGAR RECHE JOSE GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos