PANADES GOMEZ OLGA
Informe ejecutivo de PANADES GOMEZ OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PANADES GOMEZ OLGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL-SERVICE CALAFELL SL | Administrador Unico | 04/07/2022 | |
OLAN PROPERTYS HOME 2020 SL | Apoderado | 18/02/2020 | |
GLOBAL-SERVICE CALAFELL SL | Apoderado | 02/03/2016 | |
K. B. H. KLINKER PROMOCIONES SL | Apoderado Solidario | 23/02/2011 | |
VILLA SERVICE FRANCHISING SA | Apoderado | 25/08/2010 |
VINCULACIONES DE PANADES GOMEZ OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PANADES GOMEZ OLGA
Empresa: GLOBAL-SERVICE CALAFELL SL
Administrador Unico
- Panades Gomez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2905 , F 166, S 8, H T 48934, I/A 4 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-43
Empresa: OLAN PROPERTYS HOME 2020 SL
Apoderado
- Panades Gomez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 2, S 8, H T 55354, I/A 2 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-43
Empresa: GLOBAL-SERVICE CALAFELL SL
Apoderado
- Panades Gomez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2905 , F 164, S 8, H T 48934, I/A 2 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-43
Empresa: K. B. H. KLINKER PROMOCIONES SL
Apoderado Solidario
- Panades Gomez Olga
- Pulgar Reche Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603 , F 192, S 8, H T 21066, I/A 7 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-43
Empresa: ARTINATTI PROMO SL
Apoderado Solidario
- Panades Gomez Olga
- Pulgar Reche Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 66, S 8, H T 39365, I/A 4 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-43
Empresa: VILA SERVEI 2000 SL
Apoderado Solidario
- Panades Gomez Olga
- Pulgar Reche Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 142, S 8, H T 12261, I/A 11 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-43
Empresa: VILLA SERVICE FRANCHISING SA
Apoderado
- Panades Gomez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 706 , F 173, S 8, H T 810, I/A 23 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-43
Información de PANADES GOMEZ OLGA
Mostramos los datos de PANADES GOMEZ OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PANADES GOMEZ OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos