PUJOL POU JOSEP MARIA
Informe ejecutivo de PUJOL POU JOSEP MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PUJOL POU JOSEP MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
G I P PROMOTORS 96 SL | Apoderado Solidario | 09/03/2022 | |
DESTI RAMBLA SL | Administrador Mancomunado | 19/02/2021 | |
NIRIR 2012 SL | Administrador Unico | 17/02/2017 | |
PAROEN APLICACIONES SL | Administrador Mancomunado | 24/01/2017 |
VINCULACIONES DE PUJOL POU JOSEP MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUJOL POU JOSEP MARIA
Empresa: CALAF GRUP 1964 SL
Consejero
- Pujol Pou Josep Maria
Presidente
- Pujol Pou Josep Maria
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 444926, I/A 29 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-08
Empresa: CALAF GRUP 1964 SL
Consejero
- Barnes Sabate Josep Maria
- Pujol Giralt Joan
- Pujol Giralt Jordi
- Pujol Giralt Miriam
- Pujol Pou Josep Maria
- Soler Vilaclara Jordi
Presidente
- Pujol Pou Josep Maria
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44333 , F 20, S 8, H B 444926, I/A 22 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-08
Empresa: G I P PROMOTORS 96 SL
Apoderado Solidario
- Pujol Pou Francisco Javier
- Pujol Pou Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29690 , F 171, S 8, H B 159992, I/A 9 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-08
Empresa: DESTI RAMBLA SL
Administrador Mancomunado
- Calvo Masramon Erik
- Pujol Pou Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45769 , F 216, S 8, H B 498401, I/A 4 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-42-08
Empresa: PICVISA MACHINE VISION SYSTEMS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Costa Rigau Jordi
- Peñaranda Prat Ramon
- Pujol Giralt Miriam
- Pujol Pou Josep Maria
Presidente
- Pujol Pou Josep Maria
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45929 , F 206, S 8, H B 256879, I/A 38 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-08
Empresa: PICVISA MACHINE VISION SYSTEMS SL
Consejero Delegado
Presidente
- Pujol Pou Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43474 , F 149, S 8, H B 256879, I/A 29 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-08
Empresa: NIRIR 2012 SL
Administrador Unico
- Pujol Pou Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43371 , F 56, S 8, H B 426927, I/A 3 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-08
Empresa: PAROEN APLICACIONES SL
Administrador Mancomunado
- Baulenas Casajuana Cristina
- Pujol Pou Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45682 , F 156, S 8, H B 495685, I/A 2 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-08
Empresa: PICVISA MACHINE VISION SYSTEMS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Pujol Pou Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43474 , F 147, S 8, H B 256879, I/A 26 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-08
Empresa: COMPACT HABIT SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Conde Fernandez Francisco Luis
- Pujol Pou Josep Maria
- Sans Aliana Mario
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43755 , F 183, S 8, H B 286366, I/A 21 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-08
VER MAS ACTOS
Información de PUJOL POU JOSEP MARIA
Mostramos los datos de PUJOL POU JOSEP MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUJOL POU JOSEP MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos