SANS ALIANA MARIO
Informe ejecutivo de SANS ALIANA MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE SANS ALIANA MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTEGRA CAPITAL SCR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 25/06/2024 | |
INTEGRA CAPITAL SCR SA | Consejero | 25/06/2024 | |
EC CONVERT ENGINEERING SL | REPR.143 RRM | 22/02/2022 | |
DRUKATT COMPONENTES SL | REPR.143 RRM | 09/03/2021 | |
INTEGRA CAPITAL SCR SA | Apoderado Solidario | 21/01/2021 | |
INTEGRA CAPITAL SCR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 13/12/2019 | |
INTEGRA CAPITAL SCR SA | Consejero | 10/09/2019 | |
INTEGRA CAPITAL SCR SA | Apoderado Solidario | 04/02/2019 | |
TRAKTECH CONSTRUCCIONS MECANIQUES SL | REPR.143 RRM | 21/02/2018 | |
INTEGRA CAPITAL SCR SA | Apoderado Solidario | 07/11/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANS ALIANA MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANS ALIANA MARIO
Empresa: INTEGRA CAPITAL SCR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Claramunt Benitez Jaume
- Sans Aliana Mario
Consejero
- Claramunt Benitez Jaume
- Claramunt Cuadrench Anna
- Sans Aliana Mario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 456562, I/A 14 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-08
Empresa: EC CONVERT ENGINEERING SL
Presidente
REPR.143 RRM
- Sans Aliana Mario
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47432 , F 94, S 8, H B 551648, I/A 3 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-08
Empresa: DRUKATT COMPONENTES SL
Presidente
REPR.143 RRM
- Sans Aliana Mario
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45699 , F 39, S 8, H B 496272, I/A 7 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-08
Empresa: INTEGRA CAPITAL SCR SA
Apoderado Solidario
- Claramunt Benitez Jaume
- Sans Aliana Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44457 , F 115, S 8, H B 456562, I/A 11 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Empresa: INTEGRA CAPITAL SCR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Claramunt Benitez Jaume
- Sans Aliana Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44457 , F 114, S 8, H B 456562, I/A 10 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-08
Empresa: INTEGRA CAPITAL SCR SA
Consejero
- Claramunt Benitez Jaume
- Claramunt Cuadrench Anna
- Sans Aliana Mario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44457 , F 114, S 8, H B 456562, I/A 9 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-08
Empresa: INTEGRA CAPITAL SCR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Claramunt Benitez Jaime
- Sans Aliana Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44457 , F 114, S 8, H B 456562, I/A 9 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-08
Empresa: TEKNE TEST EQUIPMENT SA
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
- Sans Aliana Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46295 , F 177, S 8, H B 515645, I/A 2 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-08
Empresa: INTEGRA CAPITAL SCR SA
Apoderado Solidario
- Claramunt Benitez Jaume
- Sans Aliana Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44457 , F 114, S 8, H B 456562, I/A 8 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-08
Empresa: TEKNE TEST EQUIPMENT SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Sans Aliana Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46295 , F 175, S 8, H B 515645, I/A 1 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-08
VER MAS ACTOS
Información de SANS ALIANA MARIO
Mostramos los datos de SANS ALIANA MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANS ALIANA MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos