PUJARA CHANDNANI DEEPAK
Informe ejecutivo de PUJARA CHANDNANI DEEPAK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUJARA CHANDNANI DEEPAK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LATERAL CONEXION SL | Administrador Unico | 01/06/2022 |
VINCULACIONES DE PUJARA CHANDNANI DEEPAK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUJARA CHANDNANI DEEPAK
Empresa: CHANDNANI JUNIORS SL
Administrador Solidario
- Chandnani Aswani Rachna
- Chandnani Sukhani Monika
- Chandnani Sukhani Tarun
- Pujara Chandnani Deepak
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 31, S 8, H TF 58715, I/A 2 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Empresa: LATERAL CONEXION SL
Administrador Unico
- Pujara Chandnani Deepak
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3782 , F 68, S 8, H TF 67641, I/A 2 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-38
Empresa: LATERAL CONEXION SL
Administrador Mancomunado
- Belatar Ben Kebdi Najat
- Pujara Chandnani Deepak
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3782 , F 68, S 8, H TF 67641, I/A 2 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-38
Empresa: LATERAL CONEXION SL
Administrador Mancomunado
- Belatar Ben Kebdi Najat
- Pujara Chandnani Deepak
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3782 , F 67, S 8, H TF 67641, I/A 1 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-38
Empresa: CHANDNANI JUNIORS SL
Administrador Solidario
- Chandnani Aswani Rachna
- Chandnani Sukhani Monika
- Chandnani Sukhani Tarun
- Pujara Chandnani Deepak
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 28, S 8, H TF 58715, I/A 1 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-38
Información de PUJARA CHANDNANI DEEPAK
Mostramos los datos de PUJARA CHANDNANI DEEPAK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUJARA CHANDNANI DEEPAK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos