CHANDNANI SUKHANI TARUN
Informe ejecutivo de CHANDNANI SUKHANI TARUN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHANDNANI SUKHANI TARUN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAZTECH SL | Socio Unico | 24/01/2022 | |
TAZTECH SL | Administrador Unico | 24/01/2022 | |
GRUPO MUNDO BLOCKMATICA SL | Administrador Unico | 16/11/2021 |
VINCULACIONES DE CHANDNANI SUKHANI TARUN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHANDNANI SUKHANI TARUN
Empresa: CHANDNANI JUNIORS SL
Administrador Solidario
- Chandnani Aswani Rachna
- Chandnani Sukhani Monika
- Chandnani Sukhani Tarun
- Pujara Chandnani Deepak
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 31, S 8, H TF 58715, I/A 2 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Empresa: TAZTECH SL
Administrador Unico
- Chandnani Sukhani Tarun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42956 , F 83, S 8, H M 759323, I/A 1 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-28
Empresa: TAZTECH SL
Socio Único
- Chandnani Sukhani Tarun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42956 , F 83, S 8, H M 759323, I/A 1 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-28
Empresa: GRUPO MUNDO BLOCKMATICA SL
Administrador Unico
- Chandnani Sukhani Tarun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3622 , F 169, S 8, H TF 62694, I/A 4 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-38
Empresa: CHANDNANI JUNIORS SL
Administrador Solidario
- Chandnani Aswani Rachna
- Chandnani Sukhani Monika
- Chandnani Sukhani Tarun
- Pujara Chandnani Deepak
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 28, S 8, H TF 58715, I/A 1 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-38
Información de CHANDNANI SUKHANI TARUN
Mostramos los datos de CHANDNANI SUKHANI TARUN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHANDNANI SUKHANI TARUN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos