PUIG FONOLL JORDI
Informe ejecutivo de PUIG FONOLL JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUIG FONOLL JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIVELIA DIGITAL SL | Administrador Mancomunado | 12/01/2015 |
VINCULACIONES DE PUIG FONOLL JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUIG FONOLL JORDI
Empresa: OLIVETTI ESPAÑA SA
Apoderado
- Ferrer Da Pena Maria Fernanda
- Puig Fonoll Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20742 , F 181, S 8, H B 7340, I/A 100 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-08
Administrador Mancomunado
- Ferrer Da Pena Maria Fernanda
- Puig Fonoll Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44621 , F 109, S 8, H B 461447, I/A 1 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-08
Empresa: OLIVETTI ESPAÑA SA
Apoderado
- Ferrer Da Pena Maria Fernanda
- Puig Fonoll Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20742 , F 178, S 8, H B 7340, I/A 92 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-08
Información de PUIG FONOLL JORDI
Mostramos los datos de PUIG FONOLL JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUIG FONOLL JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos