FERRER DA PENA MARIA FERNANDA
Informe ejecutivo de FERRER DA PENA MARIA FERNANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERRER DA PENA MARIA FERNANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIVELIA DIGITAL SL | Administrador Mancomunado | 12/01/2015 |
VINCULACIONES DE FERRER DA PENA MARIA FERNANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRER DA PENA MARIA FERNANDA
Empresa: OLIVETTI ESPAÑA SA
Apoderado
- Ferrer Da Pena Maria Fernanda
- Puig Fonoll Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20742 , F 181, S 8, H B 7340, I/A 100 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-08
Administrador Mancomunado
- Ferrer Da Pena Maria Fernanda
- Puig Fonoll Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44621 , F 109, S 8, H B 461447, I/A 1 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-08
Empresa: OLIVETTI ESPAÑA SA
Apoderado
- Ferrer Da Pena Maria Fernanda
- Puig Fonoll Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20742 , F 178, S 8, H B 7340, I/A 92 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-08
Empresa: OLIVETTI ESPAÑA SA
Apoderado
- Esteve Echauri Ignacio
- Ferrer Da Pena Maria Fernanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20742 , F 178, S 8, H B 7340, I/A 92 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-08
Empresa: OLIVETTI ESPAÑA SA
Apoderado
- Ferrer Da Pena Maria Fernanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20742 , F 174, S 8, H B 7340, I/A 86 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-08
Empresa: OLIVETTI ESPAÑA SA
Apoderado
- Ferrer Da Pena Maria Fernanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20742 , F 174, S 8, H B 7340, I/A 86 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-08
Información de FERRER DA PENA MARIA FERNANDA
Mostramos los datos de FERRER DA PENA MARIA FERNANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRER DA PENA MARIA FERNANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos