PUCHALT FARINOS MARIA JESUS
Informe ejecutivo de PUCHALT FARINOS MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PUCHALT FARINOS MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE VALENCIA SA | Pres.Com.Ej. | 23/10/2014 | 14/10/2015 |
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE VALENCIA SA | Miem.Com.Ej. | 17/06/2011 | 14/10/2015 |
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE VALENCIA SA | Presidente | 17/06/2011 | 14/10/2015 |
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE VALENCIA SA | Consejero | 17/06/2011 | 14/10/2015 |
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE VALENCIA SA | Pres.Com.Ej. | 17/06/2011 | |
COMPAÑIA VALENCIANA DE FERTILIZANTES SA | Presidente | 04/09/2009 | |
COMPAÑIA VALENCIANA DE FERTILIZANTES SA | Consejero Delegado | 04/09/2009 | |
COMPAÑIA VALENCIANA DE FERTILIZANTES SA | Consejero | 04/09/2009 |
VINCULACIONES DE PUCHALT FARINOS MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUCHALT FARINOS MARIA JESUS
Consejero
- Ordiñaga Rigo Silvia
- Puchalt Farinos Maria Jesus
- Senent Ferrer Silvestre
Miem.Com.Ej.
- Llerena Muñoz Silvia
- Puchalt Farinos Maria Jesus
- Ramirez Gonzalez Miguel
- Senent Ferrer Silvestre
- Vazquez Gonzalez Maria
Pres.Com.Ej.
- Puchalt Farinos Maria Jesus
Presidente
- Puchalt Farinos Maria Jesus
Vicepresidente
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9331, L 6613, F 76, S 8, H V 8053, I/A 117 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-46
Consejero
- Dasi Gonzalez Francisco
- Granell Pascual Jose
- Puchalt Farinos Maria Jesus
Miem.Com.Ej.
- Granell Pascual Jose
- Puchalt Farinos Maria Jesus
Pres.Com.Ej.
- Puchalt Farinos Maria Jesus
Presidente
- Puchalt Farinos Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9331, L 6613, F 76, S 8, H V 8053, I/A 116 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-46
Consejero
- Andres Tamarit Ramon
- Dasi Gonzalez Francisco
- Granell Pascual Jose
- Llerena Muñoz Silvia
- Mañes Fortich Vicente
- Puchalt Farinos Maria Jesus
Miem.Com.Ej.
- Andres Tamarit Ramon
- Granell Pascual Jose
- Llerena Muñoz Silvia
- Puchalt Farinos Maria Jesus
Presidente
- Puchalt Farinos Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707, L 1019, F 83, S 8, H V 8053, I/A 110 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-46
Consejero
- Andres Tamarit Ramon
- Gimeno Sistero Juan Vicente
- Granell Pascual Jose
- Llerana Muñoz Silvia
- Mañes Fortich Vicente
- Puchalt Farinos Maria Jesus
Miem.Com.Ej.
- Andres Tamarit Ramon
- Granell Pascual Jose
- Llerana Muñoz Silvia
- Puchalt Farinos Maria Jesus
Pres.Com.Ej.
- Puchalt Farinos Maria Jesus
Presidente
- Puchalt Farinos Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707, L 1019, F 83, S 8, H V 8053, I/A 110 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-46
Consejero Delegado
- Puchalt Farinos Maria Jesus
Consejero
- Aleixandre Roig Vicente Jose
- Bernal Sanchis Lourdes
- Corredera Sanchis Manuel
- Corredor Sanchis Manuel
- Del Toro Galvez Emilio
- Ferrandis Navarro Francisco
- Garcia Aparisi Salvador
- Martin Utrillas Maria Santiaga
- Martinez Ramirez Carmen
- Navarro Ganau Carlota
- Nemesio Casaban Benito Jose
- Prieto Giner Isidro Luis
- Puchalt Farinos Maria Jesus
- Ruiz Cervera Jose
- Senent Sales Enrique
- Soriano Teruel Francisco
Presidente
- Puchalt Farinos Maria Jesus
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4577, L 1887, F 38, S 8, H V 27761, I/A 54 (04/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-46
Información de PUCHALT FARINOS MARIA JESUS
Mostramos los datos de PUCHALT FARINOS MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUCHALT FARINOS MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos