NAVARRO GANAU CARLOTA
Informe ejecutivo de NAVARRO GANAU CARLOTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NAVARRO GANAU CARLOTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA SA | Consejero | 02/05/2012 | 23/11/2015 |
DIVALTERRA SA | Consejero | 22/09/2011 | |
COMPAÑIA VALENCIANA DE FERTILIZANTES SA | Consejero | 04/09/2009 |
VINCULACIONES DE NAVARRO GANAU CARLOTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO GANAU CARLOTA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7799, L 5095, F 38, S 8, H V 36080, I/A 103 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-46
Consejero
- Navarro Ganau Carlota
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7799, L 5095, F 36, S 8, H V 36080, I/A 95 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-46
Empresa: IMPULSO ECONOMICO LOCAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Carbonell Salvador
- Betoret Coll Vicente
- Caturla Rubio Maximo
- Ceballos Sancho Roman
- Crespo Calatrava Enrique
- Enguix Morant Salvador
- Leon Hidalgo Jesus
- Llopis Oltra Emilio
- Medina Esteban Juan Jose
- Mora Castella Maria Amparo
- Navarro Ganau Carlota
- Prieto Giner Isidro Luis
- Rubio Martinez Rafael
- Rus Terol Alfonso
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4053, L 1365, F 162, S 8, H V 18141, I/A 44 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-188-46
Consejero Delegado
Consejero
- Aleixandre Roig Vicente Jose
- Bernal Sanchis Lourdes
- Corredera Sanchis Manuel
- Corredor Sanchis Manuel
- Del Toro Galvez Emilio
- Ferrandis Navarro Francisco
- Garcia Aparisi Salvador
- Martin Utrillas Maria Santiaga
- Martinez Ramirez Carmen
- Navarro Ganau Carlota
- Nemesio Casaban Benito Jose
- Prieto Giner Isidro Luis
- Puchalt Farinos Maria Jesus
- Ruiz Cervera Jose
- Senent Sales Enrique
- Soriano Teruel Francisco
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4577, L 1887, F 38, S 8, H V 27761, I/A 54 (04/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-46
Información de NAVARRO GANAU CARLOTA
Mostramos los datos de NAVARRO GANAU CARLOTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO GANAU CARLOTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos