PRIETO JANO ALBERTO
Informe ejecutivo de PRIETO JANO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRIETO JANO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AXION INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES SA | Apoderado | 18/03/2020 | |
IBERIA SMALL CELL NETWORKS SL | Consejero | 31/01/2018 | 10/03/2020 |
IBERIA SMALL CELL NETWORKS SL | Presidente | 31/01/2018 | 10/03/2020 |
IBERIA SMALL CELL NETWORKS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 31/01/2018 | 10/03/2020 |
AXION INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES SA | Apoderado | 18/06/2015 | 05/11/2015 |
VINCULACIONES DE PRIETO JANO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO JANO ALBERTO
Apoderado
- Prieto Jano Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6542 , F 135, S 8, H SE 37970, I/A 99 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-41
Empresa: IBERIA SMALL CELL NETWORKS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Prieto Jano Alberto
Consejero
- Prieto Jano Alberto
Presidente
- Prieto Jano Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37170 , F 25, S 8, H M 663358, I/A 7 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
Empresa: IBERIA SMALL CELL NETWORKS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Prieto Jano Alberto
- Tansukhlal Sodiwala Vijay Kumar
Presidente
- Prieto Jano Alberto
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37170 , F 23, S 8, H M 663358, I/A 2 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-28
Empresa: IBERIA SMALL CELL NETWORKS SL
Consejero
- Birchenough Craig Andrew
- Peñas De Bustillo Cristina
- Prieto Jano Alberto
- Tansukhlal Sodiwala Vijay Kumar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37170 , F 20, S 8, H M 663358, I/A 1 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Morales Camprubi Carlos Francisco
- Pansard Martin Gonzalo
- Prieto Jano Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5548 , F 132, S 8, H SE 37970, I/A 78 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-41
Apoderado
- Prieto Jano Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5548 , F 131, S 8, H SE 37970, I/A 77 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-41
Información de PRIETO JANO ALBERTO
Mostramos los datos de PRIETO JANO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO JANO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos