MUÑOZ SANTANA ALVARO
Informe ejecutivo de MUÑOZ SANTANA ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ SANTANA ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AXION INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES SA | Apoderado Solidario | 05/11/2015 | |
AXION INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES SA | Apoderado Solidario | 08/06/2012 | 27/05/2015 |
AXION INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES SA | Apoderado Solidario | 22/03/2010 | 27/05/2015 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ SANTANA ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ SANTANA ALVARO
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5548 , F 132, S 8, H SE 37970, I/A 78 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-41
Apoderado Solidario
- Muñoz Santana Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5548 , F 126, S 8, H SE 37970, I/A 71 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-41
Empresa: RED DE BANDA ANCHA DE ANDALUCIA SA
Apoderado Solidario
- Escriche Monsalve Carlos
- Hurtado Dueñas Francisco
- Muñoz Santana Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 181, S 8, H SE 37970, I/A 63 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-41
Empresa: RED DE BANDA ANCHA DE ANDALUCIA SA
Apoderado Solidario
- Burgos Caballero Ana
- Escriche Monsalve Carlos
- Hurtado Dueñas Francisco
- Muñoz Santana Alvaro
- Pansard Martin Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 172, S 8, H SE 37970, I/A 53 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-41
Información de MUÑOZ SANTANA ALVARO
Mostramos los datos de MUÑOZ SANTANA ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ SANTANA ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos