PRIETO ARENAS MARTA
Informe ejecutivo de PRIETO ARENAS MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PRIETO ARENAS MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTA DE TRIANA SA | Apoderado | 12/04/2018 | |
TESTA CONSULTORES SL | Administrador Unico | 09/04/2018 | |
PUERTA DE TRIANA SA | Apoderado | 26/03/2015 | |
PUERTA DE TRIANA SA | Consejero | 04/07/2012 |
VINCULACIONES DE PRIETO ARENAS MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO ARENAS MARTA
Empresa: PUERTA DE TRIANA SA
Apoderado
- Prieto Arenas Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1336 , F 37, S 8, H SE 2406, I/A 19 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-41
Empresa: TESTA CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Prieto Arenas Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6446 , F 153, S 8, H SE115354, I/A 2 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-41
Empresa: TESTA CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Prieto Arenas Marta
- Villagran Nuñez Juan Bosco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6446 , F 153, S 8, H SE115354, I/A 2 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-41
Empresa: PUERTA DE TRIANA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Prieto Arenas Francisco
- Prieto Arenas Marta
- Prieto Arenas Paola
- Prieto Arenas Silvia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1336 , F 36, S 8, H SE 2406, I/A 18 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-41
Empresa: TESTA CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Prieto Arenas Marta
- Villagran Nuñez Juan Bosco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6446 , F 150, S 8, H SE115354, I/A 1 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-215-41
Empresa: PUERTA DE TRIANA SA
Apoderado
- Prieto Arenas Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1336 , F 36, S 8, H SE 2406, I/A 17 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-41
Empresa: ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA
Apoderado
- Albertos Minguela Teresa
- Gomez Solis Roberto
- Lopez Zorrilla Maria
- Prieto Arenas Marta
- Sobrinos Iglesias Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24198 , F 129, S 8, H M 134725, I/A 125 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28
Empresa: CORITEL SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Albertos Minguela Teresa
- Amador De Los Rios Carlos Vidal
- Benito Arribas Florentino
- Campos German Antonia
- Carton Salazar Francisco
- Colome Flores Jordi
- Fernandez Balegue Jorge
- Galvez Gutierrez Juana
- Gomez Solis Roberto
- Heim Andres Florence
- Lopez Zorrilla Maria
- Manzanares Blanch Jose Luis
- Mendez Torti Osvaldo Camilo
- Montllonch Escubos Federico
- Olmedilla Avellana Jesus
- Prieto Arenas Marta
- Sierra Pano Antonio
- Sobrinos Iglesias Maria Jose
- Tapia Cuevas Javier
- Tobio Soler Luis Miguel
- Vilagut Sala Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31716 , F 40, S 8, H M 43707, I/A 138 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-28
Empresa: PUERTA DE TRIANA SA
Apoderado
- Prieto Arenas Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1336 , F 35, S 8, H SE 2406, I/A 16 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-41
Empresa: PUERTA DE TRIANA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Prieto Arenas Francisco Jose
- Prieto Arenas Marta
- Prieto Arenas Paola
- Prieto Arenas Silvia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1336 , F 35, S 8, H SE 2406, I/A 15 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-41
VER MAS ACTOS
Información de PRIETO ARENAS MARTA
Mostramos los datos de PRIETO ARENAS MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO ARENAS MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos