CAMPOS GERMAN ANTONIA
Informe ejecutivo de CAMPOS GERMAN ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAMPOS GERMAN ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNILOGICA ECOSISTEMAS SA | Apoderado Solidario | 04/04/2014 |
VINCULACIONES DE CAMPOS GERMAN ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS GERMAN ANTONIA
Empresa: TECNILOGICA ECOSISTEMAS SA
Apoderado Solidario
- Amores Gonzalez Jesus
- Arranz Cuellar Ulises
- Ballart Ruiz Manuel
- Dongil Molinero Fernando
- Enjuto Concejero Raul
- Gutierrez Fernandez Jorge
- Idirin Gonzalez Nerea
- Juan Prieto Julio
- Miret Cots Raimon
- Molina Zamora Alberto
- Oblanca Rojo Mercedes
- Plaza Used Adan
- Rodero Cosano Adolfo
- Rosales Cavero Hector
- Sancho Llerin Jose Luis
- Villatoro Marmol Maria Dolores
Apoderado
- Campos German Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35348 , F 165, S 8, H M 43707, I/A 190 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Empresa: TECNILOGICA ECOSISTEMAS SA
Apoderado
- Amores Gonzalez Jesus
- Campos German Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35348 , F 156, S 8, H M 43707, I/A 174 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-28
Empresa: CORITEL SA
Apoderado Solidario
- Campos German Antonia
- Villatoro Marmol Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31716 , F 41, S 8, H M 43707, I/A 140 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-28
Empresa: CORITEL SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Albertos Minguela Teresa
- Amador De Los Rios Carlos Vidal
- Benito Arribas Florentino
- Campos German Antonia
- Carton Salazar Francisco
- Colome Flores Jordi
- Fernandez Balegue Jorge
- Galvez Gutierrez Juana
- Gomez Solis Roberto
- Heim Andres Florence
- Lopez Zorrilla Maria
- Manzanares Blanch Jose Luis
- Mendez Torti Osvaldo Camilo
- Montllonch Escubos Federico
- Olmedilla Avellana Jesus
- Prieto Arenas Marta
- Sierra Pano Antonio
- Sobrinos Iglesias Maria Jose
- Tapia Cuevas Javier
- Tobio Soler Luis Miguel
- Vilagut Sala Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31716 , F 40, S 8, H M 43707, I/A 138 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-28
Empresa: CORITEL SA
Apoderado
- Campos German Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19103 , F 74, S 8, H M 43707, I/A 111 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-28
Información de CAMPOS GERMAN ANTONIA
Mostramos los datos de CAMPOS GERMAN ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS GERMAN ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos