PRESAS ORTEGA JORDI
Informe ejecutivo de PRESAS ORTEGA JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRESAS ORTEGA JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONTAGAS SA | Consejero | 04/07/2022 | 13/04/2023 |
CONTAGAS SA | Presidente | 04/07/2022 | 13/04/2023 |
CONTAGAS SA | Administrador Solidario | 10/02/2015 | 09/02/2021 |
MARTORELL LANGUAGE SCHOOL SL | Administrador Unico | 13/06/2018 | |
CONTAGAS SA | Secretario | 11/12/2012 | 10/02/2015 |
CONTAGAS SA | Consejero | 11/12/2012 | 10/02/2015 |
CONTAGAS SA | Consejero Delegado | 11/12/2012 | 10/02/2015 |
VINCULACIONES DE PRESAS ORTEGA JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRESAS ORTEGA JORDI
Empresa: CONTAGAS SA
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Presas Ortega Jordi
Director Financiero
Director General
Presidente
- Presas Ortega Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 188, S 8, H B 74353, I/A 42 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-08
Empresa: CONTAGAS SA
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Presas Batalla Adria
- Presas Batalla Joana
- Presas Batalla Maria
- Presas Ortega Jordi
Director Financiero
Director General
Presidente
- Presas Ortega Jordi
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 186, S 8, H B 74353, I/A 40 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-08
Empresa: CONTAGAS SA
Administrador Solidario
- Presas Batalla Maria
- Presas Ortega Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 184, S 8, H B 74353, I/A 36 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-08
Empresa: MARTORELL LANGUAGE SCHOOL SL
Administrador Unico
- Presas Ortega Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39103 , F 41, S 8, H B 338131, I/A 8 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-08
Empresa: CONTAGAS SA
Administrador Solidario
- Garcia Guillen Marta
- Presas Ortega Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38099 , F 198, S 8, H B 74353, I/A 28 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
Empresa: CONTAGAS SA
Consejero Delegado
- Presas Ortega Jordi
Consejero
- Alavedra Moner Macia
- Escassi Santa Maria Enrique
- Presas Ortega Jordi
Presidente
Secretario
- Presas Ortega Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38099 , F 198, S 8, H B 74353, I/A 28 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
Empresa: CONTAGAS SA
Consejero Delegado
- Presas Ortega Jordi
Consejero
- Alavedra Moner Macia
- Escassi Santa Maria Enrique
- Presas Ortega Jordi
Presidente
Secretario
- Presas Ortega Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38099 , F 198, S 8, H B 74353, I/A 26 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-08
Empresa: CONTAGAS SA
Consejero Delegado
- Presas Ortega Jordi
Consejero
- Alavedra Moner Macia
- Escassi Santa Maria Enrique
- Presas Ortega Jordi
Presidente
Secretario
- Presas Ortega Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38099 , F 198, S 8, H B 74353, I/A 26 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-08
Información de PRESAS ORTEGA JORDI
Mostramos los datos de PRESAS ORTEGA JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRESAS ORTEGA JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos