PRESAS BATALLA MARIA
Informe ejecutivo de PRESAS BATALLA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PRESAS BATALLA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONTAGAS SA | Consejero Delegado Solidario | 13/04/2023 | |
CONTAGAS SA | Consejero | 04/07/2022 | |
PIETRO FIORENTINI IBERIA SL | Administrador Unico | 03/05/2022 | |
CONTAGAS SA | Apoderado Solidario | 18/12/2015 |
VINCULACIONES DE PRESAS BATALLA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRESAS BATALLA MARIA
Empresa: CONTAGAS SA
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
- Presas Batalla Maria
Consejero
Director Financiero
Director General
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 188, S 8, H B 74353, I/A 42 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-08
Empresa: CONTAGAS SA
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
- Presas Batalla Maria
Consejero
Director Financiero
Director General
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 188, S 8, H B 74353, I/A 42 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-08
Empresa: CONTAGAS SA
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
- Presas Batalla Maria
Consejero
- Presas Batalla Adria
- Presas Batalla Joana
- Presas Batalla Maria
- Presas Ortega Jordi
Director Financiero
Director General
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 186, S 8, H B 74353, I/A 40 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-08
Empresa: CONTAGAS SA
Administrador Unico
- Presas Batalla Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 186, S 8, H B 74353, I/A 40 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-08
Empresa: PIETRO FIORENTINI IBERIA SL
Administrador Unico
- Presas Batalla Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48288 , F 209, S 8, H B 578915, I/A 1 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-08
Empresa: CONTAGAS SA
Administrador Unico
- Presas Batalla Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 184, S 8, H B 74353, I/A 36 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-08
Empresa: CONTAGAS SA
Administrador Solidario
- Presas Batalla Maria
- Presas Ortega Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 184, S 8, H B 74353, I/A 36 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-08
Empresa: CONTAGAS SA
Administrador Solidario
- Presas Batalla Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 184, S 8, H B 74353, I/A 34 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-08
Empresa: CONTAGAS SA
Apoderado Solidario
- Presas Batalla Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38099 , F 200, S 8, H B 74353, I/A 30 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-08
Información de PRESAS BATALLA MARIA
Mostramos los datos de PRESAS BATALLA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRESAS BATALLA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos