PREGO LARREINA MANUEL
Informe ejecutivo de PREGO LARREINA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PREGO LARREINA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESI PROCESS CONSULTING SL | Apoderado | 01/08/2012 | |
ESI PROCESS CONSULTING SL | Presidente | 31/07/2012 | |
ESI PROCESS CONSULTING SL | Consejero | 31/07/2012 | |
ESI PROCESS CONSULTING SL | Consejero Delegado | 11/08/2010 | 31/07/2012 |
ERGOLAN INNOVACION Y ERGONOMIA SL | Consejero | 26/12/2011 |
VINCULACIONES DE PREGO LARREINA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PREGO LARREINA MANUEL
Empresa: ESI PROCESS CONSULTING SL
Apoderado
- Emaldi Abasolo Mikel
- Perez De Zabalza Lorenzana Margarita
- Prego Larreina Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22740 , F 220, S 8, H M 406872, I/A 20 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-28
Empresa: ESI PROCESS CONSULTING SL
Consejero Delegado
- Prego Larreina Manuel
Consejero
- Perez De Zabalza Lorenzana Margarita
- Prego Larreina Manuel
- Silleras De Antonio Alberto
Presidente
- Prego Larreina Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22740 , F 219, S 8, H M 406872, I/A 19 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-28
Empresa: ERGOLAN INNOVACION Y ERGONOMIA SL
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 212, S 8, H SS 25910, I/A 4 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-20
Empresa: ESI PROCESS CONSULTING SL
Consejero Delegado
- Prego Larreina Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22740 , F 215, S 8, H M 406872, I/A 15 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-28
Información de PREGO LARREINA MANUEL
Mostramos los datos de PREGO LARREINA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PREGO LARREINA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos