CABEZUDO PUEYO JAVIER
Informe ejecutivo de CABEZUDO PUEYO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 29
Empresas activas: 28
Cargos inactivos: 89
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE CABEZUDO PUEYO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTRUCTURAS METALICAS SINGULARES SA | Apoderado | 30/08/2024 | |
SISTEMAS ENERGETICOS CABEZO NEGRO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/08/2024 | |
SISTEMAS ENERGETICOS LA CAMARA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/08/2024 | |
SISTEMAS ENERGETICOS ARINAGA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/08/2024 | |
GERR GRUPO ENERGETICO XXI SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/08/2024 | |
SISTEMAS ENERGETICOS CUNTIS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/08/2024 | |
SISTEMAS ENERGETICOS VENUS SL | Apoderado | 13/08/2024 | |
SISTEMAS ENERGETICOS BALAZOTE SA | Apoderado | 13/08/2024 | |
SISTEMAS ENERGETICOS DE TARIFA SL | Apoderado | 12/08/2024 | |
SISTEMAS ENERGETICOS ARGAÑOSO SL | Apoderado | 12/08/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CABEZUDO PUEYO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABEZUDO PUEYO JAVIER
Empresa: ESTRUCTURAS METALICAS SINGULARES SA
Apoderado
- Acero Miguel Cristina
- Alonso Martin Leire
- Arzoz Beramendi Francisco
- Bermejo Beraza Maite
- Cabezudo Pueyo Javier
- Castel Garcia Manuel
- Echarri Ruiz Iker
- Esparza Masa Eztizen
- Fernandez Candocia Nuria Maria
- Gutierrez Garcia Carlos Jesus
- Iturralde Adrian Maria
- Lopez Aristu Ainhoa
- Martin Lopez Patricia
- Naobandians Michael Matross
- Nicuesa Chacon Gaizka
- Olloqui Lapuerta Susana
- Orduñez Martin David
- Paris Bajos Lucia
- Perez Labrador Montserrat
- Prieto Galiana Ignacio Lucas
- Ribera Visus Mauricio
- Santamarina Dominguez Izaskun
- Souto Garcia Leire
- Staudinger Ralf
- Taraboulsi Iskandar
- Ugalde Madariaga Leire
- Uribarri Garcia Manuel
- Zwarteveen Jan Willem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 22328, I/A 37 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-31
Empresa: ESTRUCTURAS METALICAS SINGULARES SA
Apoderado
- Aleman De Carlos Itziar
- Arzoz Beramendi Francisco
- Bermejo Beraza Maite
- Cabezudo Pueyo Javier
- Castel Garcia Manuel
- Esparza Masa Eztizen
- Garcia Agustin Felipe
- Gonzalez Rios Nerea
- Gutierrez Garcia Carlos Jesus
- Gutierrez Mendez-villamil Antonio
- Lacalle Fabo Miguel
- Larrañeta Nido John Paul
- Lezamiz Cortazar Jon
- Lopez Aristu Ainhoa
- Martin Marcos Maria Del Mar
- Naobandians Michael Matross
- Onzain Larrazabal Gonzalo
- Orduñez Martin David
- Paris Bajos Lucia
- Remon Gallego Leire
- Ruiz De Esquide Zabaleta Raul
- Staudinger Ralf
- Taraboulsi Iskandar
- Uribarri Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 22328, I/A 37 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-31
Empresa: SISTEMAS ENERGETICOS CABEZO NEGRO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acero Miguel Cristina
- Alonso Martin Leire
- Arzoz Beramendi Francisco
- Bermejo Beraza Maite
- Cabezudo Pueyo Javier
- Castel Garcia Manuel
- Echarri Ruiz Iker
- Esparza Masa Eztizen
- Fernandez Candocia Nuria Maria
- Gutierrez Garcia Carlos Jesus
- Iturralde Adrian Maria
- Lopez Aristu Ainhoa
- Martin Lopez Patricia
- Matross Naobandians Michael
- Nicuesa Chacon Gaizka
- Olloqui Lapuerta Susana
- Orduñez Martin David
- Paris Bajos Lucia
- Perez Labrador Montserrat
- Prieto Galiana Ignacio Lucas
- Ribera Visus Mauricio
- Santamarina Dominguez Izaskun
- Souto Garcia Leire
- Staudinger Ralf
- Taraboulsi Iskandar
- Ugalde Madariaga Leire
- Uribarri Garcia Manuel
- Zwarteveen Jan Willem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 43006, I/A 22 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-50
Empresa: SISTEMAS ENERGETICOS CABEZO NEGRO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acero Miguel Cristina
- Aleman De Carlos Itziar
- Alonso Martin Leire
- Arzoz Beramendi Francisco
- Bermejo Beraza Maite
- Cabezudo Pueyo Javier
- Castel Garcia Manuel
- Esparza Masa Eztizen
- Garcia Agustin Felipe
- Gonzalez Rios Nerea
- Gutierrez Garcia Carlos Jesus
- Larrañeta Nido John Paul
- Martin Lopez Patricia
- Matross Naobandians Michael
- Onzain Larrazabal Gonzalo
- Orduñez Martin David
- Paris Bajos Lucia
- Perez Labrador Montserrat
- Ribera Querido Alejandro
- Souto Garcia Leire
- Staudinger Ralf
- Ugalde Madariaga Leire
- Vigalondo Del Olmo Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 43006, I/A 22 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-50
Empresa: SISTEMAS ENERGETICOS LA CAMARA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acero Miguel Cristina
- Alonso Martin Leire
- Arzoz Beramendi Francisco
- Bermejo Beraza Maite
- Cabezudo Pueyo Javier
- Castel Garcia Manuel
- Echarri Ruiz Iker
- Esparza Masa Eztizen
- Fernandez Candocia Nuria Maria
- Gutierrez Garcia Carlos Jesus
- Iturralde Adrian Maria
- Martin Lopez Patricia
- Matross Naobandians Michael
- Nicuesa Chacon Gaizka
- Olloqui Lapuerta Susana
- Orduñez Martin David
- Paris Bajos Lucia
- Perez Labrador Montserrat
- Prieto Galiana Ignacio Lucas
- Ribera Visus Mauricio
- Santamarina Dominguez Izaskun
- Souto Garcia Leire
- Staudinger Ralf
- Ugalde Madariaga Leire
- Zwarteveen Jan Willem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 88420, I/A 20 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-41
Empresa: SISTEMAS ENERGETICOS LA CAMARA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acero Miguel Cristina
- Aleman De Carlos Itziar
- Alonso Martin Leire
- Arzoz Beramendi Francisco
- Bermejo Beraza Maite
- Cabezudo Pueyo Javier
- Castel Garcia Manuel
- Esparza Masa Eztizen
- Garcia Agustin Felipe
- Gonzalez Rios Nerea
- Gutierrez Garcia Carlos Jesus
- Larrañeta Nido John Paul
- Martin Lopez Patricia
- Matross Naobandians Michael
- Onzain Larrazabal Gonzalo
- Ordoñez Martin David
- Paris Bajos Lucia
- Perez Labrador Montserrat
- Ribera Querido Alejandro
- Souto Garcia Leire
- Staudinger Ralf
- Ugalde Madariaga Leire
- Vigalondo Del Olmo Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 88420, I/A 20 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-41
Empresa: GERR GRUPO ENERGETICO XXI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acero Miguel Cristina
- Alonso Martin Leire
- Arzoz Beramendi Francisco
- Bermejo Beraza Maite
- Cabezudo Pueyo Javier
- Castel Garcia Manuel
- Echarri Ruiz Iker
- Esparza Masa Eztizen
- Fernandez Candocia Nuria Maria
- Gutierrez Garcia Carlos Jesus
- Iskandar Taraboulsi
- Jan Willem Zwarteveen
- Lopez Aristu Ainhoa
- Martin Lopez Patricia
- Michael Matross Naobandians
- Nicuesa Chacon Gaizka
- Olloqui Lapuerta Susana
- Orduñez Martin David
- Paris Bajos Lucia
- Perez Labrador Montserrat
- Pietro Galiana Ignacio Lucas
- Ralf Staudinger
- Ribera Visus Mauricio
- Santamaria Dominguez Izaskun
- Souto Garcia Leire
- Ugalde Madariaga Leire
- Uribarri Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 315431, I/A 35 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
Empresa: GERR GRUPO ENERGETICO XXI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acero Miguel Cristina
- Alonso Martin Leire
- Arzoz Beramendi Francisco
- Bermejo Beraza Maite
- Cabezudo Pueyo Javier
- Castel Garcia Manuel
- Echarri Ruiz Iker
- Esparza Masa Eztizen
- Garcia Agustin Felipe
- Gonzalez Rios Nerea
- Gutierrez Garcia Carlos Jesus
- Lacalle Fabo Miguel
- Larrañeta Nido John Paul
- Lopez Aristu Ainhoa
- Martin Lopez Patricia
- Michael Matross Naobandians
- Onzain Larrazabal Gonzalo
- Orduñez Martin David
- Paris Bajos Lucia
- Perez Labrador Montserrat
- Ralf Staudinger
- Souto Garcia Leire
- Ugalde Madariaga Leire
- Uribarri Garcia Manuel
- Vigalondo Del Olmo Xabier
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 315431, I/A 35 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
Empresa: SISTEMAS ENERGETICOS ARINAGA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acero Miguel Cristina
- Alonso Martin Leire
- Bermejo Beraza Maite
- Cabezudo Pueyo Javier
- Castel Garcia Manuel
- Echarri Ruiz Iker
- Esparza Masa Eztizen
- Fernandez Candocia Nuria Maria
- Fernandez Torres Esther
- Garcia Agustin Felipe
- Gutierrez Garcia Carlos Jesus
- Martin Lopez Patricia
- Matross Naobandians Michael
- Nicuesa Chacon Gaizka
- Olloqui Lapuerta Susana
- Onzain Larrazabal Gonzalo
- Paris Bajos Lucia
- Perez Labrador Montserrat
- Prieto Galiana Ignacio Lucas
- Ribera Visus Mauricio
- Rios Mazo Elisa
- Santamarina Dominguez Izaskun
- Souto Garcia Leire
- Staudinger Ralf
- Ugalde Madariaga Leire
- Vidal Sainz Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 46476, I/A 16 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-35
Empresa: SISTEMAS ENERGETICOS ARINAGA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aleman De Carlos Itziar
- Bermejo Beraza Maite
- Cabezudo Pueyo Javier
- Castel Garcia Manuel
- Esparza Masa Eztizen
- Garcia Agustin Felipe
- Gonzalez Rios Nerea
- Gutierrez Garcia Carlos Jesus
- Martin Marcos Maria Del Mar
- Matross Naobandians Michael
- Onzain Larrazabal Gonzalo
- Paris Bajos Lucia
- Remon Gallego Leire
- Ribera Querido Alejandro
- Ribera Visus Mauricio
- Rios Mazo Elisa
- Souto Garcia Leire
- Staudinger Ralf
- Ugalde Madariaga Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 46476, I/A 16 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-35
VER MAS ACTOS
Información de CABEZUDO PUEYO JAVIER
Mostramos los datos de CABEZUDO PUEYO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABEZUDO PUEYO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos