PRATS SARRIES ANTONIO
Informe ejecutivo de PRATS SARRIES ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PRATS SARRIES ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRATS DUCH SL | Administrador Solidario | 23/02/2018 | |
LA PORTELLA SA | Consejero | 22/12/2016 | |
PATRIMONIAL PRATS DUCH SL | Administrador Solidario | 30/03/2010 |
VINCULACIONES DE PRATS SARRIES ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRATS SARRIES ANTONIO
Empresa: PRATS DUCH SL
Administrador Solidario
- Prats Duch Javier O Xavier
- Prats Sarries Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 181, S 8, H L 4016, I/A 5 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-25
Empresa: LA PORTELLA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Arrufat Marquilles Jaime
- Arrufat Marquilles Ramon
- Prats Duch Javier O Xavier
- Prats Sarries Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 135 , F 141, S 8, H L 2527, I/A 9 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-25
Empresa: PATRIMONIAL PRATS DUCH SL
Administrador Solidario
- Duch Rull Maria Dolores
- Prats Sarries Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 326 , F 109, S 8, H L 6044, I/A 4 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-67-25
Información de PRATS SARRIES ANTONIO
Mostramos los datos de PRATS SARRIES ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRATS SARRIES ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos