PRATS DUCH JAVIER O XAVIER
Informe ejecutivo de PRATS DUCH JAVIER O XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRATS DUCH JAVIER O XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATRIMONIAL PRATS DUCH SL | Administrador Unico | 30/03/2010 |
VINCULACIONES DE PRATS DUCH JAVIER O XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRATS DUCH JAVIER O XAVIER
Empresa: LA PORTELLA SA
Consejero Delegado Solidario
- Arrufat Marquilles Jaime
- Prats Duch Javier O Xavier
Consejero
- Arrufat Marquilles Jaime
- Arrufat Marquilles Ramon
- Prats Duch Javier O Xavier
Presidente
Secretario
- Prats Duch Javier O Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 135 , F 141, S 8, H L 2527, I/A 10 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-25
Empresa: PRATS DUCH SL
Administrador Solidario
- Prats Duch Javier O Xavier
- Prats Sarries Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 181, S 8, H L 4016, I/A 5 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-25
Empresa: LA PORTELLA SA
Consejero Delegado Solidario
- Arrufat Marquilles Jaime
- Prats Duch Javier O Xavier
Consejero
- Arrufat Marquilles Jaime
- Arrufat Marquilles Ramon
- Prats Duch Javier O Xavier
Presidente
Secretario
- Prats Duch Javier O Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 135 , F 141, S 8, H L 2527, I/A 9 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-25
Empresa: LA PORTELLA SA
Consejero Delegado Solidario
- Arrufat Marquilles Jaime
- Prats Duch Javier O Xavier
Consejero
- Arrufat Marquilles Jaime
- Arrufat Marquilles Ramon
- Prats Duch Javier O Xavier
- Prats Sarries Antonio
Presidente
Secretario
- Prats Duch Javier O Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 135 , F 141, S 8, H L 2527, I/A 9 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-25
Empresa: PATRIMONIAL PRATS DUCH SL
Administrador Unico
- Prats Duch Javier O Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 326 , F 109, S 8, H L 6044, I/A 4 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-67-25
Información de PRATS DUCH JAVIER O XAVIER
Mostramos los datos de PRATS DUCH JAVIER O XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRATS DUCH JAVIER O XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos