PRAT MARTIN PERE
Informe ejecutivo de PRAT MARTIN PERE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PRAT MARTIN PERE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPRAT SA | Administrador Solidario | 02/10/2023 | |
COMERCIAL CATALANA DE MAQUINARIA TEXTIL SA | Apoderado Solidario | 29/04/2021 | |
IMPRAT SA | Administrador Solidario | 10/10/2018 | |
GENERAL D'OBRES PRAT SL | Administrador Solidario | 09/10/2018 | |
NIUPRAT SL | Liquidador Mancomunado | 31/01/2017 |
VINCULACIONES DE PRAT MARTIN PERE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRAT MARTIN PERE
Empresa: IMPRAT SA
Administrador Solidario
- Prat Martin Josep Maria
- Prat Martin Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34638 , F 137, S 8, H B 50046, I/A 23 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-08
Apoderado Solidario
- Prat Martin Josep Maria
- Prat Martin Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23688 , F 48, S 8, H B 59784, I/A 17 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
Administrador Solidario
- Prat Martin Josep Maria
- Prat Martin Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23688 , F 48, S 8, H B 59784, I/A 17 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
Empresa: IMPRAT SA
Administrador Solidario
- Prat Martin Josep Maria
- Prat Martin Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34638 , F 136, S 8, H B 50046, I/A 21 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-08
Empresa: IMPRAT SA
Administrador Unico
- Prat Martin Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34638 , F 136, S 8, H B 50046, I/A 21 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-08
Empresa: GENERAL D'OBRES PRAT SL
Administrador Solidario
- Prat Martin Josep Maria
- Prat Martin Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33031 , F 14, S 8, H B 220349, I/A 8 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-08
Empresa: GENERAL D'OBRES PRAT SL
Administrador Unico
- Prat Martin Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33031 , F 14, S 8, H B 220349, I/A 8 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-08
Empresa: IMPRAT SA
Administrador Unico
- Prat Martin Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34638 , F 136, S 8, H B 50046, I/A 20 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-08
Empresa: NIUPRAT SL
Liquidador Mancomunado
- Prat Martin Pere
- Salvia Niubo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27255 , F 24, S 8, H B 115109, I/A 5 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-08
Administrador Solidario
- Prat Martin Josep Maria
- Prat Martin Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23688 , F 48, S 8, H B 59784, I/A 16 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-08
VER MAS ACTOS
Información de PRAT MARTIN PERE
Mostramos los datos de PRAT MARTIN PERE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRAT MARTIN PERE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos