PRAT MARTIN JOSEP MARIA
Informe ejecutivo de PRAT MARTIN JOSEP MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PRAT MARTIN JOSEP MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPRAT SA | Administrador Solidario | 02/10/2023 | |
COMERCIAL CATALANA DE MAQUINARIA TEXTIL SA | Apoderado Solidario | 29/04/2021 | |
IMPRAT SA | Administrador Solidario | 10/10/2018 | |
GENERAL D'OBRES PRAT SL | Administrador Solidario | 09/10/2018 |
VINCULACIONES DE PRAT MARTIN JOSEP MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRAT MARTIN JOSEP MARIA
Empresa: IMPRAT SA
Administrador Solidario
- Prat Martin Josep Maria
- Prat Martin Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34638 , F 137, S 8, H B 50046, I/A 23 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-08
Apoderado Solidario
- Prat Martin Josep Maria
- Prat Martin Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23688 , F 48, S 8, H B 59784, I/A 17 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
Administrador Solidario
- Prat Martin Josep Maria
- Prat Martin Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23688 , F 48, S 8, H B 59784, I/A 17 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
Empresa: IMPRAT SA
Administrador Solidario
- Prat Martin Josep Maria
- Prat Martin Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34638 , F 136, S 8, H B 50046, I/A 21 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-08
Empresa: GENERAL D'OBRES PRAT SL
Administrador Solidario
- Prat Martin Josep Maria
- Prat Martin Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33031 , F 14, S 8, H B 220349, I/A 8 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-08
Administrador Solidario
- Prat Martin Josep Maria
- Prat Martin Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23688 , F 48, S 8, H B 59784, I/A 16 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-08
Administrador Solidario
- Prat Martin Josep Maria
- Prat Martin Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23688 , F 48, S 8, H B 59784, I/A 16 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-08
Administrador Solidario
- Prat Martin Josep Maria
- Prat Martin Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23688 , F 48, S 8, H B 59784, I/A 14 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08
Administrador Solidario
- Prat Martin Josep Maria
- Prat Martin Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23688 , F 48, S 8, H B 59784, I/A 14 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08
Información de PRAT MARTIN JOSEP MARIA
Mostramos los datos de PRAT MARTIN JOSEP MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRAT MARTIN JOSEP MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos