PRADO PARDO MANUEL DE VILLENA GONZALO
Informe ejecutivo de PRADO PARDO MANUEL DE VILLENA GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRADO PARDO MANUEL DE VILLENA GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHIPWRECK SL | Apoderado | 23/08/2020 |
VINCULACIONES DE PRADO PARDO MANUEL DE VILLENA GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRADO PARDO MANUEL DE VILLENA GONZALO
Empresa: SHIPWRECK SL
Apoderado
- Prado Pardo Manuel De Villena Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40815 , F 41, S 8, H M 724078, I/A 2 (23/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-28
Empresa: SPACOMEX SL
Administrador Unico
- Prado Pardo Manuel De Villena Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12261 , F 123, S 8, H M 194229, I/A 4 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-28
Empresa: T BA PLANET SL
Administrador Solidario
- Lopez De Carrizosa Caballero Mercedes
- Prado Pardo Manuel De Villena Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21498 , F 125, S 8, H M 382399, I/A 9 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28
Empresa: SPACOMEX SL
Administrador Unico
- Prado Pardo Manuel De Villena Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12261 , F 123, S 8, H M 194229, I/A 3 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-28
Empresa: SPACOMEX SL
Administrador Solidario
- Lopez De Carrizosa Caballero Mercedes
- Prado Pardo Manuel De Villena Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12261 , F 123, S 8, H M 194229, I/A 3 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-28
Empresa: SPACOMEX SL
Administrador Solidario
- Lopez De Carrizosa Caballero Mercedes
- Prado Pardo Manuel De Villena Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12261 , F 122, S 8, H M 194229, I/A 2 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
Empresa: SPACOMEX SL
Administrador Unico
- Prado Pardo Manuel De Villena Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12261 , F 122, S 8, H M 194229, I/A 2 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
Empresa: T BA PLANET SL
Administrador Solidario
- Lopez De Carrizosa Caballero Mercedes
- Prado Pardo Manuel De Villena Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21498 , F 124, S 8, H M 382399, I/A 5 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-28
Empresa: T BA PLANET SL
Administrador Unico
- Prado Pardo Manuel De Villena Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21498 , F 124, S 8, H M 382399, I/A 5 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-28
Información de PRADO PARDO MANUEL DE VILLENA GONZALO
Mostramos los datos de PRADO PARDO MANUEL DE VILLENA GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRADO PARDO MANUEL DE VILLENA GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos