LOPEZ DE CARRIZOSA CABALLERO MERCEDES
Informe ejecutivo de LOPEZ DE CARRIZOSA CABALLERO MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ DE CARRIZOSA CABALLERO MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHIPWRECK SL | Administrador Unico | 23/08/2020 | |
PRALOC GESTION SL | Administrador Unico | 14/11/2019 | |
T BA PLANET SL | Administrador Unico | 25/05/2015 |
VINCULACIONES DE LOPEZ DE CARRIZOSA CABALLERO MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ DE CARRIZOSA CABALLERO MERCEDES
Empresa: SHIPWRECK SL
Administrador Unico
- Lopez De Carrizosa Caballero Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40815 , F 40, S 8, H M 724078, I/A 1 (23/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-28
Empresa: PRALOC GESTION SL
Administrador Unico
- Lopez De Carrizosa Caballero Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39799 , F 102, S 8, H M 707185, I/A 1 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
Empresa: T BA PLANET SL
Administrador Unico
- Lopez De Carrizosa Caballero Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21498 , F 125, S 8, H M 382399, I/A 9 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28
Empresa: T BA PLANET SL
Administrador Solidario
- Lopez De Carrizosa Caballero Mercedes
- Prado Pardo Manuel De Villena Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21498 , F 125, S 8, H M 382399, I/A 9 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28
Empresa: SPACOMEX SL
Administrador Solidario
- Lopez De Carrizosa Caballero Mercedes
- Prado Pardo Manuel De Villena Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12261 , F 123, S 8, H M 194229, I/A 3 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-28
Empresa: SPACOMEX SL
Administrador Solidario
- Lopez De Carrizosa Caballero Mercedes
- Prado Pardo Manuel De Villena Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12261 , F 122, S 8, H M 194229, I/A 2 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
Empresa: T BA PLANET SL
Administrador Solidario
- Lopez De Carrizosa Caballero Mercedes
- Prado Pardo Manuel De Villena Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21498 , F 124, S 8, H M 382399, I/A 5 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-28
Información de LOPEZ DE CARRIZOSA CABALLERO MERCEDES
Mostramos los datos de LOPEZ DE CARRIZOSA CABALLERO MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ DE CARRIZOSA CABALLERO MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos