PRADAS PIQUER AMPARO
Informe ejecutivo de PRADAS PIQUER AMPARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PRADAS PIQUER AMPARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL DESENTIERRO AIE | Socio | 21/08/2017 | 25/08/2017 |
EL DESENTIERRO AIE | Socio | 14/09/2016 | 21/08/2017 |
ANIMATION BIKES AIE | Administrador Unico | 27/07/2015 | 23/12/2016 |
ANIMATION BIKES AIE | Socio | 20/04/2015 | 05/09/2016 |
ALQUERIA THE MOVIE AIE | Socio | 11/11/2014 | 15/09/2015 |
FALCO Y PEDREGUER AIE | Socio | 10/06/2015 | 10/06/2015 |
ALQUERIA THE MOVIE AIE | Administrador Unico | 22/10/2014 | 24/03/2015 |
FALCO Y PEDREGUER AIE | Socio | 15/10/2013 | 10/03/2015 |
ALQUERIA THE MOVIE AIE | Socio | 22/10/2014 | 11/11/2014 |
TRIVISION SL | Consejero | 10/03/2010 |
VINCULACIONES DE PRADAS PIQUER AMPARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRADAS PIQUER AMPARO
Empresa: EL DESENTIERRO AIE
Socio
- Gasco Palacios Maria Amparo
- Pradas Piquer Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10173, L 7455, F 86, S 8, H V 172499, I/A 4 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-46
Empresa: EL DESENTIERRO AIE
Socio
- Gasco Palacios Maria Amparo
- Pradas Piquer Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10173, L 7455, F 86, S 8, H V 172499, I/A 2 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-163-46
Empresa: EL DESENTIERRO AIE
Socio
- Gasco Palacios Maria Amparo
- Pradas Piquer Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10173, L 7455, F 86, S 8, H V 172499, I/A 2 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-163-46
Empresa: ANIMATION BIKES AIE
Administrador Unico
- Pradas Piquer Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9947, L 7229, F 64, S 8, H V 164793, I/A 6 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-46
Empresa: EL DESENTIERRO AIE
Administrador Unico
Socio
- Gasco Palacios Maria Amparo
- Pradas Piquer Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10173, L 7455, F 84, S 8, H V 172499, I/A 1 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-46
Empresa: ANIMATION BIKES AIE
Socio
- Pradas Piquer Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9947, L 7229, F 64, S 8, H V 164793, I/A 5 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-46
Empresa: ALQUERIA THE MOVIE AIE
Socio
- Gasco Palacios Maria Amparo
- Pradas Piquer Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9861, L 7143, F 102, S 8, H V 161819, I/A 5 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-46
Empresa: ANIMATION BIKES AIE
Administrador Unico
- Pradas Piquer Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9947, L 7229, F 62, S 8, H V 164793, I/A 2 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-46
Empresa: FALCO Y PEDREGUER AIE
Socio
- Gasco Palacios Maria Amparo
- Pradas Piquer Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9691, L 6973, F 105, S 8, H V 156044, I/A 8 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-46
Empresa: FALCO Y PEDREGUER AIE
Socio
- Pradas Piquer Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9691, L 6973, F 104, S 8, H V 156044, I/A 6 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-46
VER MAS ACTOS
Información de PRADAS PIQUER AMPARO
Mostramos los datos de PRADAS PIQUER AMPARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRADAS PIQUER AMPARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos