GASCO PALACIOS MARIA AMPARO
Informe ejecutivo de GASCO PALACIOS MARIA AMPARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GASCO PALACIOS MARIA AMPARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAIBIEL RECREA SL | Administrador Unico | 31/03/2023 | |
ANIMATION BIKES AIE | Socio | 20/04/2015 |
VINCULACIONES DE GASCO PALACIOS MARIA AMPARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GASCO PALACIOS MARIA AMPARO
Empresa: GAIBIEL RECREA SL
Administrador Unico
- Gasco Palacios Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8196, L 5488, F 96, S 8, H V 105636, I/A 3 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-46
Empresa: GAIBIEL RECREA SL
Administrador Solidario
- Gasco Palacios Maria Amparo
- Giner Mateo Amparo
- Martin Cediel Maria Luisa
- Perez Mateo Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8196, L 5488, F 96, S 8, H V 105636, I/A 3 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-46
Empresa: ANIMATION BIKES AIE
Administrador Unico
- Gasco Palacios Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9947, L 7229, F 64, S 8, H V 164793, I/A 7 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-46
Empresa: EL DESENTIERRO AIE
Administrador Unico
- Gasco Palacios Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10173, L 7455, F 86, S 8, H V 172499, I/A 5 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-46
Empresa: EL DESENTIERRO AIE
Socio
- Gasco Palacios Maria Amparo
- Pradas Piquer Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10173, L 7455, F 86, S 8, H V 172499, I/A 4 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-46
Empresa: EL DESENTIERRO AIE
Socio
- Gasco Palacios Maria Amparo
- Pradas Piquer Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10173, L 7455, F 86, S 8, H V 172499, I/A 2 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-163-46
Empresa: EL DESENTIERRO AIE
Socio
- Gasco Palacios Maria Amparo
- Pradas Piquer Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10173, L 7455, F 86, S 8, H V 172499, I/A 2 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-163-46
Empresa: ANIMATION BIKES AIE
Administrador Unico
- Gasco Palacios Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9947, L 7229, F 64, S 8, H V 164793, I/A 6 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-46
Empresa: EL DESENTIERRO AIE
Administrador Unico
- Gasco Palacios Maria Amparo
Socio
- Gasco Palacios Maria Amparo
- Pradas Piquer Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10173, L 7455, F 84, S 8, H V 172499, I/A 1 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-46
Empresa: ALQUERIA THE MOVIE AIE
Socio
- Gasco Palacios Maria Amparo
- Pradas Piquer Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9861, L 7143, F 102, S 8, H V 161819, I/A 5 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-46
VER MAS ACTOS
Información de GASCO PALACIOS MARIA AMPARO
Mostramos los datos de GASCO PALACIOS MARIA AMPARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GASCO PALACIOS MARIA AMPARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos