PRADAS GENE MARTA
Informe ejecutivo de PRADAS GENE MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRADAS GENE MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JYMPA FUTURAGRO SL | Administrador Solidario | 06/07/2022 | |
SEREVA COOLING SL | Administrador Solidario | 06/07/2022 | |
AGRUPACION ELLIX IBERICA SL | Administrador Solidario | 09/12/2016 |
VINCULACIONES DE PRADAS GENE MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRADAS GENE MARTA
Empresa: JYMPA 1971 SL
Apoderado
- Gene Rodes Maria Luisa
- Pradas Gene Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885 , F 80, S 8, H L 17153, I/A 9 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-25
Empresa: SEREVA COOLING SL
Administrador Solidario
- Pradas Gene Marcel
- Pradas Gene Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1662 , F 10, S 8, H L 34142, I/A 1 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-25
Empresa: JYMPA FUTURAGRO SL
Administrador Solidario
- Pradas Gene Marcel
- Pradas Gene Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660 , F 211, S 8, H L 34138, I/A 1 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-25
Empresa: AGRUPACION ELLIX IBERICA SL
Administrador Solidario
- Pradas Gene Marcel
- Pradas Gene Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 93, S 8, H L 25943, I/A 5 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-25
Empresa: TRACTOMOTOR 2005 SL
Administrador Solidario
- Gene Rodes Maria Luisa
- Pradas Aznar Jose Maria
- Pradas Gene Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 27, S 8, H L 17741, I/A 3 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-25
Información de PRADAS GENE MARTA
Mostramos los datos de PRADAS GENE MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRADAS GENE MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos