GENE RODES MARIA LUISA
Informe ejecutivo de GENE RODES MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GENE RODES MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES Y SERVICIOS ARAGON 2005 SL | Liquidador | 02/03/2012 | |
CLIMA 5 SL | Liquidador | 25/01/2012 | |
ILERD ENERGY CONSULTING SL | Administrador Unico | 23/12/2009 |
VINCULACIONES DE GENE RODES MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GENE RODES MARIA LUISA
Empresa: JYMPA 1971 SL
Apoderado
- Gene Rodes Maria Luisa
- Pradas Gene Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885 , F 80, S 8, H L 17153, I/A 9 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-25
Empresa: SERPENTINES Y EVAPORADORES SA
Apoderado
- Cercos Villanueva Angel
- Gene Rodes Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 16, S 8, H L 2875, I/A 19 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-25
Empresa: JYMPA 1971 SL
Apoderado
- Gene Rodes Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885 , F 79, S 8, H L 17153, I/A 6 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-25
Empresa: JYMPA 1971 SL
Administrador Solidario
- Gene Rodes Maria Luisa
- Pradas Aznar Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885 , F 79, S 8, H L 17153, I/A 5 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-25
Empresa: SERPENTINES Y EVAPORADORES SA
Administrador Solidario
- Gene Rodes Maria Luisa
- Pradas Aznar Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 15, S 8, H L 2875, I/A 15 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-25
Empresa: AGRUPACION ELLIX IBERICA SL
Administrador Unico
- Gene Rodes Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 93, S 8, H L 25943, I/A 5 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-25
Empresa: AGRUPACION ELLIX IBERICA SL
Administrador Unico
- Gene Rodes Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 93, S 8, H L 25943, I/A 4 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-25
Empresa: TRACTOMOTOR 2005 SL
Administrador Unico
- Gene Rodes Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 28, S 8, H L 17741, I/A 5 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-25
Empresa: SERPENTINES Y EVAPORADORES SA
Administrador Solidario
- Gene Rodes Maria Luisa
- Pradas Aznar Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 14, S 8, H L 2875, I/A 14 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-25
Liquidador
- Gene Rodes Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3261 , F 80, S 8, H Z 38939, I/A 4 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-50
VER MAS ACTOS
Información de GENE RODES MARIA LUISA
Mostramos los datos de GENE RODES MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GENE RODES MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos