POZUELO CUENCA FELIX
Informe ejecutivo de POZUELO CUENCA FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE POZUELO CUENCA FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FELIX POZUELO SL | Socio Unico | 31/07/2023 | |
FELIX POZUELO SL | Administrador Unico | 31/07/2023 |
VINCULACIONES DE POZUELO CUENCA FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POZUELO CUENCA FELIX
Empresa: POZUELO Y CUENCA 2005 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cuenca Gil Maria Teresa
- Gomez Hervas Fernando
- Pozuelo Aviles Felix
- Pozuelo Cuenca Ana Rosa
- Pozuelo Cuenca Felix
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21155 , F 81, S 8, H M 375585, I/A 8 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Empresa: FELIX POZUELO SL
Administrador Unico
- Pozuelo Cuenca Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45513 , F 106, S 8, H M 800534, I/A 1 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-28
Empresa: FELIX POZUELO SL
Socio Único
- Pozuelo Cuenca Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45513 , F 106, S 8, H M 800534, I/A 1 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-28
Empresa: CICER INVEST SL
Consejero Delegado
- Pozuelo Cuenca Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21155 , F 80, S 8, H M 375585, I/A 5 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-28
Empresa: CICER INVEST SL
Consejero Delegado
- Pozuelo Cuenca Ana Rosa
- Pozuelo Cuenca Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21155 , F 79, S 8, H M 375585, I/A 4 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-28
Información de POZUELO CUENCA FELIX
Mostramos los datos de POZUELO CUENCA FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POZUELO CUENCA FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos