GOMEZ HERVAS FERNANDO
Informe ejecutivo de GOMEZ HERVAS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ HERVAS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CICER ASESORIA JURIDICA INTEGRAL SLP | Administrador Unico | 22/03/2013 | |
CICER ASESORIA JURIDICA INTEGRAL SL | Socio Unico | 28/01/2013 |
VINCULACIONES DE GOMEZ HERVAS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ HERVAS FERNANDO
Empresa: POZUELO Y CUENCA 2005 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cuenca Gil Maria Teresa
- Gomez Hervas Fernando
- Pozuelo Aviles Felix
- Pozuelo Cuenca Ana Rosa
- Pozuelo Cuenca Felix
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21155 , F 81, S 8, H M 375585, I/A 8 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Empresa: CICER ASESORIA JURIDICA INTEGRAL SLP
Administrador Unico
- Gomez Hervas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22134 , F 81, S 8, H M 394872, I/A 3 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-28
Empresa: CICER INVEST SL
Consejero Delegado
- Gomez Hervas Fernando
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21155 , F 79, S 8, H M 375585, I/A 4 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-28
Empresa: CICER ASESORIA JURIDICA INTEGRAL SL
Socio Único
- Gomez Hervas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22134 , F 80, S 8, H M 394872, I/A 2 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-28
Información de GOMEZ HERVAS FERNANDO
Mostramos los datos de GOMEZ HERVAS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ HERVAS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos