POSE CASAL PASTOR IGNACIO
Informe ejecutivo de POSE CASAL PASTOR IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE POSE CASAL PASTOR IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUNT AUDIT&FORENSIC SLP | Apoderado Solidario | 09/02/2023 | |
AUDIT-LEX ADMINISTRADORES CONCURSALES Y PERITOS SLP | Apoderado Solidario | 06/02/2023 | |
SPASA AUDITORIA SLP | Apoderado Solidario | 06/02/2023 | |
INMOBILIARIA A POSTIÑA SL | Administrador Unico | 24/01/2013 | |
CORINSUA PROMOCIONES SL | Administrador Concursal | 29/05/2009 |
VINCULACIONES DE POSE CASAL PASTOR IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POSE CASAL PASTOR IGNACIO
Empresa: MUNT AUDIT&FORENSIC SLP
Apoderado Solidario
- Arnaiz Mate Angel
- Casulleras Martinell Marcos
- Corzo Alvarez David
- Diez Gonzalez Carmen
- Dominguez Calabria Marta
- Etxabe Zubizarreta Araitz
- Flores Flores Pilar
- Garcia Marquez Pablo
- Hereter Aliaga Joan Lluis
- Marquez Moya Jorge
- Martinez Garcia Carmen
- Martinez Martinez Pedro Jose
- Ortega Cano Antonio
- Otin Calvo Alberto
- Perez Navarro Manuel Gabriel
- Perez Prerez Alejandro
- Polo Riego Myriam
- Pons Lloveras Marcel
- Pose Casal Pastor Ignacio
- Rios Muñoz Maria Pilar
- Rodriguez Garcia Inmaculada
- Sanchez Triado Pere
- Torres Moya Francisco -manuel
- Torres Moya Jose-gabriel
- Uriel Torre Juan Jose
- Vidal Garcia Manuel Melcior
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42041 , F 105, S 8, H B 400185, I/A 5 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-08
Apoderado Solidario
- Pose Casal Pastor Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43404 , F 107, S 8, H B 428489, I/A 9 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-08
Empresa: SPASA AUDITORIA SLP
Apoderado Solidario
- Pose Casal Pastor Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42189 , F 189, S 8, H B 5262, I/A 51 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-08
Empresa: INMOBILIARIA A POSTIÑA SL
Administrador Unico
- Pose Casal Pastor Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 4, S 8, H C 42567, I/A 2 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-15
Empresa: INMOBILIARIA A POSTIÑA SL
Administrador Solidario
- Pose Casal Pastor Ignacio
- Pose Casal Ricardo Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 4, S 8, H C 42567, I/A 2 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-15
Empresa: CORINSUA PROMOCIONES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CORINSUA PROMOCIONES SL
Nif:B15773153
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Pose Casal Pastor Ignacio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA
Número:1
Juez / Ponente:
Fecha de Resolución:26/02/2009
Número Procedimiento Concursal:802/2008
Datos Registrales:
Tomo:
2462
Libro:
0
Folio:
116
Hoja:
8-26518
Inscripción:
3
Fecha Inscripción29/05/2009
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2462 , F 116, S 8, H C 26518, I/A 3 (29/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-106-15
Información de POSE CASAL PASTOR IGNACIO
Mostramos los datos de POSE CASAL PASTOR IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POSE CASAL PASTOR IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos