POSADA MARTINEZ PEDRO
Informe ejecutivo de POSADA MARTINEZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE POSADA MARTINEZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD | Miem.Com.Ej. | 02/01/2018 | |
VIGOVINTE SA | Presidente | 30/11/2011 | |
VIGOVINTE SA | Consejero | 30/11/2011 |
VINCULACIONES DE POSADA MARTINEZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POSADA MARTINEZ PEDRO
Empresa: REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Barros Hermida Ricardo
- Posada Martinez Pedro
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4467, L 4467, F 80, S 8, H PO 7073, I/A 75 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-36
Empresa: VIGOVINTE SA
Consejero
Presidente
- Posada Martinez Pedro
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864, L 2864, F 225, S 8, H PO 33143, I/A 10 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-36
Empresa: REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD
Consejero Delegado
Consejero
Miem.Com.Ej.
- Barros Hermida Ricardo
- Mouriño Atanes Manuel-carlos
- Posada Martinez Pedro
Pres.Com.Ej.
Presidente
Sec.Com.Ej.
Vicepresidente
- Barros Hermida Ricardo
- Posada Martinez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4372, L 4372, F 140, S 8, H PO 7073, I/A 67 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-36
Empresa: REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD
Consejero
Miem.Com.Ej.
- Barros Hermida Ricardo
- Mouriño Atanes Manuel-carlos
- Posada Martinez Pedro
Pres.Com.Ej.
Presidente
Sec.Com.Ej.
Vicepresidente
- Barros Hermida Ricardo
- Posada Martinez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1659, L 1659, F 193, S 8, H PO 7073, I/A 64 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-36
Empresa: REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD
Auditor
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1659, L 1659, F 192, S 8, H PO 7073, I/A 63 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-36
Empresa: REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD
Presidente
Vicepresidente
- Barros Hermida Ricardo
- Posada Martinez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1659, L 1659, F 191, S 8, H PO 7073, I/A 59 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-36
Empresa: REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD
Consejero Delegado
Miem.Com.Ej.
- Barros Hermida Ricardo
- Mouriño Atanes Manuel-carlos
- Posada Martinez Pedro
Pres.Com.Ej.
Sec.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1659, L 1659, F 191, S 8, H PO 7073, I/A 59 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-36
Empresa: REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD
Consejero Delegado
Miem.Com.Ej.
- Barros Hermida Ricardo
- Mouriño Atanes Manuel-carlos
- Posada Martinez Pedro
Pres.Com.Ej.
Sec.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1659, L 1659, F 191, S 8, H PO 7073, I/A 59 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-36
Empresa: REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1659, L 1659, F 190, S 8, H PO 7073, I/A 58 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-36
Empresa: VIGOVINTE SA
Consejero
- Canoi Investments Limited
- Cerqueira Ozores Juan Manuel Antonio Jose
- INRUCA SA
- Posada Martinez Pedro
- SWASY SEROA SL
Presidente
- Posada Martinez Pedro
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864, L 2864, F 223, S 8, H PO 33143, I/A 4 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-36
VER MAS ACTOS
Información de POSADA MARTINEZ PEDRO
Mostramos los datos de POSADA MARTINEZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POSADA MARTINEZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos