AVENDAÑO OTERO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de AVENDAÑO OTERO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AVENDAÑO OTERO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA DE INSERCION LABORAL CORMO INTEGRAL SL | Administrador Unico | 24/05/2024 | |
REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD | Consejero | 27/11/2009 | 29/01/2024 |
VINCULACIONES DE AVENDAÑO OTERO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AVENDAÑO OTERO MARIA DEL CARMEN
Administrador Unico
- Avendaño Otero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 37186, I/A 6 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-36
Empresa: REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4467, L 4467, F 80, S 8, H PO 7073, I/A 75 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-36
Empresa: REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD
Consejero Delegado
Consejero
Pres.Com.Ej.
Presidente
Sec.Com.Ej.
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4372, L 4372, F 140, S 8, H PO 7073, I/A 67 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-36
Empresa: REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD
Auditor
Consejero
- Avendaño Otero Maria Del Carmen
- Barros Hermida Ricardo
- Ferro Ribadulla Primitivo
- Mouriño Atanes Manuel-carlos
- Posada Martinez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1659, L 1659, F 192, S 8, H PO 7073, I/A 63 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-36
Empresa: REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD
Consejero
- Avendaño Otero Maria Del Carmen
- Barros Hermida Ricardo
- Ferro Ribadulla Primitivo
- Mouriño Atanes Manuel-carlos
- Posada Martinez Pedro
- Rosendo Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1659, L 1659, F 190, S 8, H PO 7073, I/A 58 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-36
Empresa: REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD
Consejero
- Avendaño Otero Maria Del Carmen
- Barros Hermida Ricardo
- Ferro Ribadulla Primitivo
- Mouriño Atanes Manuel-carlos
- Posada Martinez Pedro
- Rosendo Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1659, L 1659, F 188, S 8, H PO 7073, I/A 50 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-36
Empresa: REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD
Consejero
- Avendaño Otero Maria Del Carmen
- Barros Hermida Ricardo
- Ferro Ribadulla Primitivo
- Mouriño Atanes Manuel-carlos
- Posada Martinez Pedro
- Rosendo Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1659, L 1659, F 168, S 8, H PO 7073, I/A 47 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-36
Empresa: REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD
Consejero
- Avendaño Otero Maria Del Carmen
- Barros Hermida Ricardo
- Ferro Ribadulla Primitivo
- Mouriño Atanes Manuel-carlos
- Posada Martinez Pedro
- Rosendo Martinez Antonio
Pres.Com.Ej.
Presidente
Sec.Com.Ej.
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1659, L 1659, F 165, S 8, H PO 7073, I/A 45 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-36
Empresa: REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD
Consejero
- Avendaño Otero Maria Del Carmen
- Barros Hermida Ricardo
- Ferro Ribadulla Primitivo
- Lagos Suarez-llanos Gabriela
- Mouriño Atanes Manuel-carlos
- Posada Martinez Pedro
- Rosendo Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1659, L 1659, F 217, S 8, H PO 7073, I/A 38 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-234-36
Empresa: REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD
Consejero Delegado
Consejero
- Avendaño Otero Maria Del Carmen
- Barros Hermida Ricardo
- Lagos Suarez-llanos Gabriela
- Mouriño Atanes Manuel-carlos
- Posada Martinez Pedro
- Rosendo Martinez Antonio
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1659, L 1659, F 217, S 8, H PO 7073, I/A 38 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-234-36
Información de AVENDAÑO OTERO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de AVENDAÑO OTERO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AVENDAÑO OTERO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos