PORTOMARIN BENAVENTE JESUS ACISCLO
Informe ejecutivo de PORTOMARIN BENAVENTE JESUS ACISCLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PORTOMARIN BENAVENTE JESUS ACISCLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTANDER SECONDARIES 2024 PROGRAM SCR SA | Consejero | 01/07/2024 | |
IMPULSO DESARROLLO EMPRESARIAL SCR SA | Apoderado | 01/02/2024 | |
SANTANDER RENOVABLES SCR SA | Apoderado | 24/01/2024 | |
SANTANDER SECONDARIES 2023 PROGRAM SCR SA | Apoderado Mancomunado | 24/01/2024 | |
SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS SGIIC SA | Apoderado Solidario | 14/06/2023 | |
SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS SGIIC SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/06/2023 | |
SAFO ALTERNATIVE LENDING SL | Apoderado Mancomunado | 27/01/2023 |
VINCULACIONES DE PORTOMARIN BENAVENTE JESUS ACISCLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTOMARIN BENAVENTE JESUS ACISCLO
Consejero
- Bueso Inchausti Aguirre Alvaro
- Maestre Martinez Alvaro
- Portomarin Benavente Jesus Acisclo
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827193, I/A 1 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40740 , F 136, S 8, H M 389598, I/A 33 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45926 , F 109, S 8, H M 807103, I/A 4 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45937 , F 220, S 8, H M 807296, I/A 4 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Agullo Torres Alfonso
- Armada Santos- Suarez Cristina
- Colino Castro Gonzalo
- Cortina Loran Maria Pilar
- De Carvajal Cebrian Jose
- De Cominges Lombos Bertrand
- De Mollinedo Suarez Elisa Victoria
- Diaz Llanos Neff Borja Gustavo
- Gil Y Gil Santiago
- Gutierrez Flores Ruben
- Medina Aguilar Carlos
- Molleda Herrero Maria Antonia
- Perez Cuchet Manuel
- Portomarin Benavente Jesus Acisclo
- Sanchez Diaz Jose Luis
- Suarez De Lezo Landecho Luis
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45273 , F 164, S 8, H M 796419, I/A 6 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
Empresa: SAFO ALTERNATIVE LENDING SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43995 , F 123, S 8, H M 776083, I/A 6 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-28
Información de PORTOMARIN BENAVENTE JESUS ACISCLO
Mostramos los datos de PORTOMARIN BENAVENTE JESUS ACISCLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTOMARIN BENAVENTE JESUS ACISCLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos