DE ALCANTARA MARTIN AGUIRRE PEDRO
Informe ejecutivo de DE ALCANTARA MARTIN AGUIRRE PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE ALCANTARA MARTIN AGUIRRE PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAFO ALTERNATIVE LENDING SL | Apoderado Mancomunado | 27/01/2023 | |
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado Mancomunado | 19/09/2022 | |
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado Mancomunado | 29/08/2022 | |
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 09/02/2022 | |
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado Mancomunado | 26/10/2020 |
VINCULACIONES DE DE ALCANTARA MARTIN AGUIRRE PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ALCANTARA MARTIN AGUIRRE PEDRO
Empresa: SAFO ALTERNATIVE LENDING SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43995 , F 123, S 8, H M 776083, I/A 6 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-28
Empresa: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SA SGIIC
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 122, S 8, H M 67304, I/A 239 (19/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-184-28
Empresa: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SA SGIIC
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 120, S 8, H M 67304, I/A 237 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-28
Empresa: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SA SGIIC
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33171 , F 225, S 8, H M 67304, I/A 227 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-28
Empresa: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SA SGIIC
Apoderado Mancomunado
- Acisclo Portomarin Benavente Jesus
- Colino Castro Gonzalo
- De Alcantara Martin Aguirre Pedro
- Diaz Llanos Neff Borja Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33171 , F 213, S 8, H M 67304, I/A 215 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
Información de DE ALCANTARA MARTIN AGUIRRE PEDRO
Mostramos los datos de DE ALCANTARA MARTIN AGUIRRE PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ALCANTARA MARTIN AGUIRRE PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos