PORTA ESCOLA JUAN RAMON
Informe ejecutivo de PORTA ESCOLA JUAN RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PORTA ESCOLA JUAN RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNO-ALIMENT SL | Liquidador | 12/04/2024 | 12/04/2024 |
TECNO-ALIMENT SL | Administrador Unico | 11/01/2021 | 12/04/2024 |
MASCARELL AGRICOLA GANADERA Y FORESTAL SL | Liquidador | 04/07/2022 | 04/07/2022 |
MASCARELL AGRICOLA GANADERA Y FORESTAL SL | Apoderado Solidario | 31/12/2012 | 04/07/2022 |
VINCULACIONES DE PORTA ESCOLA JUAN RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTA ESCOLA JUAN RAMON
Empresa: TECNO-ALIMENT SL
Liquidador
- Porta Escola Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3241 , F 45, S 8, H T 56640, I/A 5 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-43
Empresa: TECNO-ALIMENT SL
Administrador Unico
- Porta Escola Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3241 , F 45, S 8, H T 56640, I/A 5 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-43
Liquidador
- Porta Escola Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 148, S 8, H L 6728, I/A 5 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-25
Apoderado Solidario
- Porta Escola Antonio
- Porta Escola Juan Ramon
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 148, S 8, H L 6728, I/A 5 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-25
Administrador Unico
Liquidador
- Porta Escola Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 148, S 8, H L 6728, I/A 5 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-25
Empresa: TECNO-ALIMENT SL
Administrador Unico
- Porta Escola Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 168, S 8, H L 9436, I/A 6 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-25
Apoderado Solidario
- Porta Escola Antonio
- Porta Escola Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 147, S 8, H L 6728, I/A 4 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-25
Información de PORTA ESCOLA JUAN RAMON
Mostramos los datos de PORTA ESCOLA JUAN RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTA ESCOLA JUAN RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos