ESCOLA BONCOMPTE TERESA
Informe ejecutivo de ESCOLA BONCOMPTE TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ESCOLA BONCOMPTE TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASCARELL AGRICOLA GANADERA Y FORESTAL SL | Administrador Unico | 04/07/2022 | |
TECNO-ALIMENT SL | Administrador Unico | 11/01/2021 | |
CAL SILETA AGRO-ALIMENTARIA SL | Administrador Unico | 21/03/2019 |
VINCULACIONES DE ESCOLA BONCOMPTE TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCOLA BONCOMPTE TERESA
Administrador Unico
- Escola Boncompte Teresa
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 148, S 8, H L 6728, I/A 5 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-25
Empresa: TECNO-ALIMENT SL
Administrador Unico
- Escola Boncompte Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 168, S 8, H L 9436, I/A 6 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-25
Empresa: GRANJA SIO SL
Administrador Unico
- Escola Boncompte Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343 , F 223, S 8, H L 6433, I/A 5 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-25
Información de ESCOLA BONCOMPTE TERESA
Mostramos los datos de ESCOLA BONCOMPTE TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCOLA BONCOMPTE TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos