PORRAS SAEZ CONCEPCION
Informe ejecutivo de PORRAS SAEZ CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PORRAS SAEZ CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIAJES COMETA SA | Consejero Delegado Solidario | 10/05/2010 | |
VIAJES COMETA SA | Presidente | 10/05/2010 | |
VIAJES COMETA SA | Consejero | 10/05/2010 |
VINCULACIONES DE PORRAS SAEZ CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORRAS SAEZ CONCEPCION
Empresa: VIAJES COMETA SA
Consejero Delegado Solidario
- Porras Saez Concepcion
Consejero
- Ansorena Porras Asier
- Ansorena Porras Naiara
- Porras Saez Concepcion
Presidente
- Porras Saez Concepcion
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31371 , F 62, S 8, H M 52872, I/A 17 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-28
Liquidador
- Porras Saez Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33665 , F 205, S 8, H B 6456, I/A 63 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-08
Administrador Unico
Liquidador
- Porras Saez Concepcion
REPR.143 RRM
- Porras Saez Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33665 , F 205, S 8, H B 6456, I/A 63 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Porras Saez Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33665 , F 205, S 8, H B 6456, I/A 62 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Porras Saez Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33665 , F 204, S 8, H B 6456, I/A 61 N (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-08
Empresa: VIAJES COMETA SA
Consejero Delegado Solidario
- Porras Saez Concepcion
Consejero
- Ansorena Porras Asier
- Ansorena Porras Naiara
- Porras Saez Concepcion
Presidente
- Porras Saez Concepcion
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31371 , F 62, S 8, H M 52872, I/A 16 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-28
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Porras Saez Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33665 , F 204, S 8, H B 6456, I/A 61 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Porras Saez Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33665 , F 204, S 8, H B 6456, I/A 61 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-08
Empresa: VIAJES COMETA SA
Consejero Delegado Solidario
- Porras Saez Concepcion
Consejero
- Porras Saez Concepcion
Presidente
- Porras Saez Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3093 , F 19, S 8, H M 52872, I/A 15 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
Empresa: VIAJES COMETA SA
Consejero Delegado Solidario
- Porras Saez Concepcion
Consejero
- Porras Saez Concepcion
Presidente
- Porras Saez Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3093 , F 19, S 8, H M 52872, I/A 14 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-28
Información de PORRAS SAEZ CONCEPCION
Mostramos los datos de PORRAS SAEZ CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORRAS SAEZ CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos