ANSORENA PORRAS NAIARA
Informe ejecutivo de ANSORENA PORRAS NAIARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANSORENA PORRAS NAIARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIOJEMA SA | Administrador Unico | 07/10/2014 | |
VIAJES COMETA SA | Secretario | 16/10/2013 | |
VIAJES COMETA SA | Consejero | 16/10/2013 |
VINCULACIONES DE ANSORENA PORRAS NAIARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANSORENA PORRAS NAIARA
Empresa: VIAJES COMETA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ansorena Porras Asier
- Ansorena Porras Naiara
- Porras Saez Concepcion
Presidente
Secretario
- Ansorena Porras Naiara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31371 , F 62, S 8, H M 52872, I/A 17 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-28
Empresa: RIOJEMA SA
Administrador Unico
- Ansorena Porras Naiara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39697 , F 130, S 8, H M 39381, I/A 15 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-28
Empresa: VIAJES COMETA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ansorena Porras Asier
- Ansorena Porras Naiara
- Porras Saez Concepcion
Presidente
Secretario
- Ansorena Porras Naiara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31371 , F 62, S 8, H M 52872, I/A 16 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-28
Empresa: RIOJEMA SA
Administrador Unico
- Ansorena Porras Naiara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2230 , F 102, S 8, H M 39381, I/A 14 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-28
Empresa: VIAJES COMETA SA
Consejero
- Ansorena Porras Asier
- Ansorena Porras Naiara
Secretario
- Ansorena Porras Naiara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3093 , F 19, S 8, H M 52872, I/A 15 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
Empresa: VIAJES COMETA SA
Consejero
- Ansorena Porras Asier
- Ansorena Porras Naiara
Secretario
- Ansorena Porras Naiara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3093 , F 19, S 8, H M 52872, I/A 15 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
Información de ANSORENA PORRAS NAIARA
Mostramos los datos de ANSORENA PORRAS NAIARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANSORENA PORRAS NAIARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos