PORRAS NUÑEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de PORRAS NUÑEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PORRAS NUÑEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MDL DISTRIBUCION LOGISTICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/10/2013 | 01/09/2022 |
TRANSERVI SA | Apoderado | 31/08/2022 | |
TRANSERVI SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/10/2013 | 31/08/2022 |
MDL DISTRIBUCION LOGISTICA SA | Apoderado | 19/12/2021 | |
TRANSERVI SA | Apoderado | 28/11/2018 | |
MDL DISTRIBUCION LOGISTICA SA | Apoderado | 07/03/2012 | 22/10/2013 |
MDL DISTRIBUCION LOGISTICA SA | Apoderado | 19/07/2011 | 22/10/2013 |
MDL DISTRIBUCION LOGISTICA SA | Apoderado | 29/01/2009 | 22/10/2013 |
MDL DISTRIBUCION LOGISTICA SA | Apoderado | 12/03/2013 | 22/10/2013 |
TRANSERVI SA | Apoderado | 02/03/2012 | 07/10/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PORRAS NUÑEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORRAS NUÑEZ ANTONIO
Empresa: MDL DISTRIBUCION LOGISTICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gacimartin Quiñones Julian
- Gutierrez Sancho Silvia
- Porras Nuñez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43608 , F 92, S 8, H M 151217, I/A 76 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-28
Empresa: TRANSERVI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gacimartin Quiñones Julian
- Gutierrez Sancho Silvia
- Porras Nuñez Antonio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42320 , F 87, S 8, H M 126286, I/A 97 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-28
Empresa: MDL DISTRIBUCION LOGISTICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34083 , F 151, S 8, H M 151217, I/A 70 (19/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Empresa: TRANSERVI SA
Apoderado
- Gacimartin Quiñones Julian
- Gacimartin Quiñones Julian
- Garcimartin Quiñones Julian
- Gonzalez Diaz David
- Gonzalez Diaz David
- Gonzalez Diaz David
- Heinrich Lubs Andres Hugo
- Lecea Lacunza Igone
- Lecea Lacunza Igone
- Lecea Lacunza Igone
- Lubs Andreas Hugo Heinrich
- Lubs Andreas Hugo Heinrich
- Martos Quintana Antonio
- Martos Quintana Antonio
- Martos Quintana Antonio
- Montuenga Sanchez Modesto
- Montuenga Sanchez Modesto
- Moreno Asensio Jose Javier
- Moreno Asensio Jose Javier
- Moreno Asensio Jose Javier
- Nevado Serrano Samuel
- Porras Nuñez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36913 , F 210, S 8, H M 126286, I/A 81 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
Empresa: MDL DISTRIBUCION LOGISTICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gacimartin Quiñones Julian
- Gutierrez Sancho Silvia
- Porras Nuñez Antonio
- Ubeda Rodriguez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29711 , F 155, S 8, H M 151217, I/A 33 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-28
Empresa: MDL DISTRIBUCION LOGISTICA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29711 , F 155, S 8, H M 151217, I/A 33 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-28
Empresa: TRANSERVI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gacimartin Quiñones Julian
- Gutierrez Sancho Silvia
- Porras Nuñez Antonio
- Ubeda Rodriguez Pedro
- Valverde Fernandez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29460 , F 212, S 8, H M 126286, I/A 57 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-28
Empresa: TRANSERVI SA
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29460 , F 212, S 8, H M 126286, I/A 57 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-28
Empresa: TRANSERVI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29460 , F 211, S 8, H M 126286, I/A 56 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-28
Empresa: MDL DISTRIBUCION LOGISTICA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29711 , F 154, S 8, H M 151217, I/A 32 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-28
VER MAS ACTOS
Información de PORRAS NUÑEZ ANTONIO
Mostramos los datos de PORRAS NUÑEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORRAS NUÑEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos