NEVADO SERRANO SAMUEL
Informe ejecutivo de NEVADO SERRANO SAMUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NEVADO SERRANO SAMUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSERVI SA | Apoderado | 10/08/2022 | |
POOL IBERICO FERROVIARIO AIE | Representante | 28/02/2022 | |
POOL IBERICO FERROVIARIO AIE | Apoderado | 22/03/2021 | |
SOCIEDAD DE ESTUDIOS Y EXPLOTACION DE MATERIAL AUXILIAR DE TRANSPORTES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/03/2021 | |
TRANSFESA LOGISTICS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/03/2021 | |
COMPAÑIA ARAGONESA DE PORTACOCHES SA | Apoderado Mancomunado | 24/01/2019 | |
MDL DISTRIBUCION LOGISTICA SA | Apoderado Mancomunado | 28/11/2018 | |
TRANSERVI SA | Apoderado Mancomunado | 19/11/2018 | |
TRANSERVI SA | Apoderado Mancomunado | 29/08/2018 | |
COMPAÑIA ARAGONESA DE PORTACOCHES SA | Apoderado Mancomunado | 14/03/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE NEVADO SERRANO SAMUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NEVADO SERRANO SAMUEL
Empresa: COMPAÑIA ARAGONESA DE PORTACOCHES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mateos Murillo Jose Luis
- Mateos Murillo Jose Luis
- Nevado Serrano Samuel
- Rivera Ballarin Jose Maria
- Rivera Castillo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4610 , F 183, S 8, H Z 1933, I/A 63 (21/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-50
Empresa: MDL DISTRIBUCION LOGISTICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Caceres Perea Mario
- Domingo Fernandez Juan Angel
- Gacimartin Quiñones Julian
- Gacimartin Quiñones Julian
- Gacimartin Quiñones Julian
- Gonzalez Pison Alfonso
- Gutierrez Sancho Silvia
- Hullerum Bernd
- Martos Quintana Antonio
- Nevado Serrano Samuel
- Nevado Serrano Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43608 , F 92, S 8, H M 151217, I/A 76 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-28
Empresa: COMPAÑIA ARAGONESA DE PORTACOCHES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Nevado Serrano Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3986 , F 184, S 8, H Z 1933, I/A 61 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-50
Empresa: MDL DISTRIBUCION LOGISTICA SA
Apoderado
- Gacimartin Quiñones Julian
- Nevado Serrano Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43608 , F 88, S 8, H M 151217, I/A 74 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-28
Empresa: TRANSERVI SA
Apoderado
- Gacimartin Quiñones Julian
- Nevado Serrano Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42320 , F 82, S 8, H M 126286, I/A 95 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-28
Empresa: COMPAÑIA ARAGONESA DE PORTACOCHES SA
Consejero
- Nevado Serrano Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3986 , F 184, S 8, H Z 1933, I/A 60 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-50
Empresa: POOL IBERICO FERROVIARIO AIE
Representante
- Nevado Serrano Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32135 , F 208, S 8, H M 251437, I/A 47 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-28
Empresa: COMPAÑIA ARAGONESA DE PORTACOCHES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jarne Gil Avelino
- Mateos Murillo Jose Luis
- Nevado Serrano Samuel
- Rivera Ballarin Jose Maria
- Rivera Castillo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3986 , F 183, S 8, H Z 1933, I/A 59 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-50
Empresa: TRANSERVI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Diaz Jimenez Felix
- Gacimartin Quiñones Julian
- Montuenga Sanchez Modesto
- Nevado Serrano Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42320 , F 80, S 8, H M 126286, I/A 91 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-28
Empresa: TRANSERVI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Diaz Jimenez Felix
- Garcimartin Quiñones Julian
- Montuenga Sanchez Modesto
- Nevado Serrano Samuel
- Petit Anne Sophie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36913 , F 216, S 8, H M 126286, I/A 90 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-201-28
VER MAS ACTOS
Información de NEVADO SERRANO SAMUEL
Mostramos los datos de NEVADO SERRANO SAMUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NEVADO SERRANO SAMUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos